KRS 0000804598
NIP5213877066
REGON38440451800000
NazwaORPHINIC SCIENTIFIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaORPHINIC SCIENTIFIC
Data rejestracji 19 wrz 2019 (5 lat temu) 19 wrz 2019
Data usunięcia 04 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WSPÓLNA, 70, WARSZAWA, 00-687, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 15050,00 PLN
Dane kontaktowe
Email INFO@ORPHINIC.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGIIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHADAM KRUSZEWSKI
Beneficjent
ADAM KRUSZEWSKI
zgłaszający - członek zarządu
ARTUR PŁONOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
ADAM KRUSZEWSKI
Wspólnik
2019-09-19
2021-11-04
101 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.050,00 ZŁ
WOJCIECH MARIA TOMIKOWSKI
Wspólnik
2019-09-19
2021-11-04
47 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.350,00 ZŁ
ARTUR PŁONOWSKI
Wspólnik
2020-04-06
2021-11-04
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ
TOMASZ ZBIGNIEW REJMAN
Wspólnik
2020-05-13
2020-12-28
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600,00 ZŁOTYCH
ADAM KRUSZEWSKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
uprzywilejowanie prawa głosu
UPRZYWILEJOWANIE CO DO GŁOSU Z AKCJI SERII A W ILOŚCI 1 010 000 SZT - 2 020 000 GŁOSÓW
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
ADAM KRUSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-09-19
2021-11-04
WOJCIECH MARIA TOMIKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-09-19
2021-11-04
ARTUR PŁONOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-04-06
2020-08-27
2019-09-19
2020-01-17
UL. JANA KAROLA CHODKIEWICZA, 4, WARSZAWA, 02-593, WARSZAWA, POLSKA
2020-01-17
2021-02-16
UL. JANA KAROLA CHODKIEWICZA, 5, WARSZAWA, 02-593, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie