KRS 0000779178
NIP9512481504
REGON38294729000000
Nazwa4SHOPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa4SHOPS
Data rejestracji 28 mar 2019 (5 lat temu) 28 mar 2019
Data usunięcia 20 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA, 1, WARSZAWA, 02-797, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 502500,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHIWONA BELHOUARI
zgłaszający - członek zarządu
JERZY MOTZ
Beneficjent
Wspólnik
2019-03-28
2021-07-09
5.025 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 251.250 ZŁOTYCH
14657872800000
Wspólnik
2019-11-15
2023-01-20
10.050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 502.500,00 ZŁOTYCH
38180218700000
Wspólnik
2021-07-09
2022-08-30
5.025 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 251.250 ZŁOTYCH
36718440600000
JERZY MOTZ
Beneficjent
JERZY MOTZ POSIADA 30,13 % AKCJI W SPÓŁCE OEX S.A. (POŚREDNIO PRZEZ PRECORDIA CAPITAL SP. Z O.O. I REAL MANAGEMENT S.A.), KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI OEX24 SP. Z O.O. SPÓŁKA OEX24 SP. Z O.O. JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI 4SHOPS SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiGDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB NIŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH BĘDZIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
RAFAŁ JÓZEF ZAREMBA
PREZES ZARZĄDU
2019-03-28
2020-05-04
ARTUR IRENEUSZ WOJTASZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-03-28
2021-07-09
MAREK PIOTR SOBCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2020-05-04
2021-07-09
ANNA MONIKA PRYMAKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-07-09
2021-10-28
IWONA BELHOUARI
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-07-09
2023-01-20
2019-03-28
2023-01-20
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-03-28
2023-01-20
4SHOPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-03-28
2023-01-20
UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA, 1, WARSZAWA, 02-797, WARSZAWA, POLSKA
2019-11-15
2023-01-20
6312Z - DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
2019-03-28
2023-01-20
46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2019-03-28
2023-01-20
47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2019-03-28
2023-01-20
52 - MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
2019-03-28
2023-01-20
62 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
2019-03-28
2023-01-20
73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2019-03-28
2023-01-20
77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA
2019-03-28
2023-01-20
82 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
2019-11-15
2023-01-20
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie