KRS 0000670843
NIP5242826634
REGON36691177800000
NazwaMERLIN PUBLISHING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMERLIN PUBLISHING
Data rejestracji 29 mar 2017 (7 lat temu) 29 mar 2017
Data usunięcia 18 mar 2021 18 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJE JEROZOLIMSKIE, 134, WARSZAWA, 02-305, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 15000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#3240Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK #4761Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5813Z WYDAWANIE GAZET #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWWspólnik
2017-03-29
2021-03-18
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ
14169772400000
ROBERT WESOŁOWSKI
Wspólnik
2017-03-29
2018-08-24
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00 ZŁOTYCH
MICHAŁ TOMASZ GEMBICKI
Wspólnik
2017-03-29
2018-08-24
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00 ZŁOTYCH
MAREK BELNIAK
Prokurent
2020-10-20
2021-03-18
PROKURA SAMOISTNA
MARIUSZ ROBERT MINASIEWICZ
Prokurent
2020-10-20
2021-03-18
PROKURA SAMOISTNA
ANNA MONIKA PRYMAKOWSKA
reprezentant
JAKUB HENRYK STOLARCZYK
Beneficjent
MAREK WOŁOSPL
Beneficjent
JAKUB HENRYK STOLARCZYK
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH BDM SPÓŁKA AKCYJNA, KTÓRA ZARZĄDZA FUNDUSZEM ATP FIZ AN POSIADAJĄCYM 52,54% AKCJI SPÓŁKI ZGŁASZANEJ
MAREK WOŁOSPL
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH BDM SPÓŁKA AKCYJNA, KTÓRA ZARZĄDZA FUNDUSZEM ATP FIZ AN POSIADAJĄCYM 52,54% AKCJI SPÓŁKI ZGŁASZANEJ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, A W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ANETA PAULINA SIEDLECKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-29
2018-08-24
MICHAŁ TOMASZ GEMBICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-29
2018-08-24
ANNA MONIKA PRYMAKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2019-05-07
2020-10-20
KAMILA MAGDALENA BARABASZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-05-07
2020-04-20
AGNIESZKA WÓJCIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-04-20
2020-10-20
AGNIESZKA BEATA ADASZEWSKA ROZENBLICKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-29
2018-08-24
ŁUKASZ SZCZEPAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-08-24
2019-05-07
DARIUSZ TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-10-20
2021-03-18
2017-03-29
2018-08-24
UL. MATUSZEWSKA, 14, WARSZAWA, 03-876, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie