KRS 0000129115
NIP5782564178
REGON17001830100000
Nazwa"FIDO INTERACTIVE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFIDO INTERACTIVE
Data rejestracji 02 wrz 2002 (22 lata temu) 02 wrz 2002
Data usunięcia 12 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SIKORSKIEGO, 7, SOPOT, 81-829, SOPOT, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 120000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (28)
#6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #2231Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2232Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #3002Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7440Z REKLAMA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #80 EDUKACJAMICHAŁ WROCZYŃSKI
Wspólnik
2002-09-02
2018-01-12
88 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 44.000,00 ZŁ
MAŁGORZATA MARIA TOMCZYK
Wspólnik
2004-09-02
2005-06-23
57 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.500,00 ZŁ
PATRYK CHODOROWSKI
Wspólnik
2005-06-23
2005-09-23
76 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 38.000,00 ZŁ
Wspólnik
2005-06-23
2018-01-12
152 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 76.000,00 ZŁOTYCH
00288577000000
PAWEŁ JAN JARECKI
Prokurent
2002-09-02
2004-01-12
PROKURA ŁĄCZNA
ŁUKASZ SZCZEPAŃSKI
Prokurent
2002-09-02
2004-01-12
PROKURA ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MICHAŁ WROCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-09-02
2005-09-23
MICHAŁ WROCZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-09-23
2008-05-06
PATRYK CHODOROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-12
2004-09-02
ŁUKASZ SZCZEPAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-12
2004-09-02
MAŁGORZATA MARIA TOMCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-09-02
2005-06-23
MACIEJ ADAM DEMKÓW
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-06-23
2005-09-23
MACIEJ ADAM DEMKÓW
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-09-23
2018-01-12
PATRYK CHODOROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-06-23
2005-09-23
TOMASZ JAN FIUK
PREZES ZARZĄDU
2005-09-23
2008-05-06
2002-09-02
2004-01-12
RZEMIEŚLNICZA, 38, SOPOT, 81-855, SOPOT, POLSKA
2004-01-12
2005-06-23
STEFANA OKRZEI, 18 A, SOPOT, 81-733, SOPOT, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie