KRS 0000093660
NIP5862079338
REGON19265238300000
Nazwa"MAXYMILIAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMAXYMILIAN
Data rejestracji 20 lut 2002 (23 lata temu) 20 lut 2002
Data usunięcia 05 lip 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STAROWIEJSKA, 41-43, GDYNIA, 81-363, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (33)
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #03 RYBACTWO #10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #11 PRODUKCJA NAPOJÓW #12 GÓRNICTWO RUD URANU I TORU #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #86 OPIEKA ZDROWOTNA #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTWMAŁGORZATA MARIA TOMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-04-18
2002-09-11
CEZARY LESZEK MATUSEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-04-18
2002-09-06
KRZYSZTOF ANDRZEJ SOKOŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-18
2002-09-06
ZDZISŁAW COFOR
Wspólnik
2002-02-20
2002-04-18
50 UDZIAŁÓW O OGÓLNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ
PAULINA ZARZYCKA
Wspólnik
2002-02-20
2002-09-06
20 UDZIAŁÓW O OGÓLNEJ WARTOŚCI 800.000 ZŁ
MACIEJ OLAS
Wspólnik
2002-02-20
2002-04-18
25 UDZIAŁÓW O OGÓLNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁ
MAŁGORZATA MARIA TOMCZYK
Wspólnik
2002-04-18
2006-11-23
75 UDZIAŁÓW O OGÓLNEJ WARTOŚCI 3.000.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF ANDRZEJ SOKOŁOWSKI
Wspólnik
2002-04-18
2003-07-14
25 UDZIAŁÓW O OGÓLNEJ WARTOŚCI 1.000.000 ZŁ
BOŻENA MARIA MATUSEWICZ
Wspólnik
2003-07-14
2006-11-23
24 UDZIAŁY O OGÓLNEJ WARTOŚCI 960.000 ZŁ
MARCIN ŁUKASZ MATUSEWICZ
Wspólnik
2006-11-23
2011-07-05
99 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 3.960.000 ZŁOTYCH
ZBIGNIEW ZARZYCKI
Prokurent
2002-02-20
2002-09-11
PROKURA SAMOISTNA
KRZYSZTOF ANDRZEJ SOKOŁOWSKI
Prokurent
2002-09-06
2003-07-14
PROKURA SAMOISTNA
MAŁGORZATA MARIA TOMCZYK
Prokurent
2002-09-11
2008-08-22
PROKURA SAMOISTNA
MAŁGORZATA MARIA TOMCZYK
Likwidator
2010-07-26
2011-07-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE ZOBOWIĄZANIA W IMIENIU SPÓŁKI
MAŁGORZATA WANDA STRZELECKA OLAS
PREZES ZARZĄDU
2002-02-20
2002-09-06
CAZARY LESZEK MATUSEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2002-09-06
2006-11-23
MAŁGORZATA MARIA TOMCZYK
PREZES ZARZĄDU
2006-11-23
2011-07-05
2002-02-20
2010-07-26
"MAXYMILIAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-02-20
2002-09-11
SKWER KOŚCIUSZKI, 15, GDYNIA, 81-370, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie