KRS 0000778077
NIP5242883187
REGON38291774500000
NazwaMOSTY FOTOWOLTAIKA BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMOSTY FOTOWOLTAIKA BIS
Data rejestracji 26 mar 2019 (5 lat temu) 26 mar 2019
Data usunięcia 09 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MARYWILSKA, 38/40, WARSZAWA, 03-228, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #0119Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEŁUKASZ PAWEŁ KOWALIK
Prokurent
2021-02-25
2023-01-09
PROKURA SAMOISTNA
JACEK PIOTR SKRABACZ
Prokurent
2020-05-07
2021-02-25
PROKURA SAMOISTNA
JACEK PIOTR SKRABACZ
Beneficjent
ANDRZEJ MICHAŁ KOWALIK
reprezentant
JACEK PIOTR SKRABACZ
reprezentant
ŁUKASZ PAWEŁ KOWALIK
Beneficjent
RAFAŁ TADEUSZ GORCZYCA
Beneficjent
ANDRZEJ MICHAŁ KOWALIK
Beneficjent
Wspólnik
2019-03-26
2023-01-09
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
24351204500000
JACEK PIOTR SKRABACZ
Beneficjent
UPRAWNIENIE DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI "WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MOSTOWE MOSTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI "WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MOSTOWE MOSTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA", KTÓRA TO SPÓŁKA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI "MOSTY FOTOWOLTAIKA BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ".
ŁUKASZ PAWEŁ KOWALIK
Beneficjent
UPRAWNIENIE DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI "WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MOSTOWE MOSTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI "WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MOSTOWE MOSTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA", KTÓRA TO SPÓŁKA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI "MOSTY FOTOWOLTAIKA BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ".
RAFAŁ TADEUSZ GORCZYCA
Beneficjent
UPRAWNIENIE DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI "WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MOSTOWE MOSTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI "WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MOSTOWE MOSTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA", KTÓRA TO SPÓŁKA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI "MOSTY FOTOWOLTAIKA BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ".
ANDRZEJ MICHAŁ KOWALIK
Beneficjent
KOMANDYTARIUSZ SPÓŁKI "WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MOSTOWE MOSTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA" POSIADAJĄCEJ 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ W SPÓŁCE MOSTY FOTOWOLTAIKA BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4950,- ZŁOTYCH W SPÓŁCE "WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MOSTOWE MOSTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI "WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MOSTOWE MOSTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA".
UPRAWNIENIE DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI "WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MOSTOWE MOSTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI "WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MOSTOWE MOSTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA", KTÓRA TO SPÓŁKA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI "MOSTY FOTOWOLTAIKA BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ".
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ANDRZEJ MICHAŁ KOWALIK
PREZES ZARZĄDU
2019-03-26
2023-01-09
JACEK PIOTR SKRABACZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-02-25
2023-01-09
2019-03-26
2023-01-09
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-03-26
2023-01-09
MOSTY FOTOWOLTAIKA BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-03-26
2023-01-09
UL. MARYWILSKA, 38/40, WARSZAWA, 03-228, WARSZAWA, POLSKA
2019-03-26
2023-01-09
3511Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2019-03-26
2023-01-09
3512Z - PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2019-03-26
2023-01-09
3513Z - DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2019-03-26
2023-01-09
3514Z - HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
2019-03-26
2023-01-09
0119Z - POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE
2019-03-26
2023-01-09
0161Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ
2019-03-26
2023-01-09
4222Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
2019-03-26
2023-01-09
4321Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
2019-03-26
2023-01-09
4329Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
2019-03-26
2023-01-09
4399Z - POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie