KRS 0000600120
NIP8911625536
REGON36363854300000
NazwaGREEN PARK VIII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGREEN PARK VIII
Data rejestracji 02 lut 2016 (9 lat temu) 02 lut 2016
Data usunięcia 16 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MARYWILSKA, 38/40, WARSZAWA, 03-228, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8911625536
data rejestracji 12 gru 2018
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 lis 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #0119Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEINASTICO INVESTMENTS LIMITED SPÓŁKA ZAREJESTROWANA ZGODNIE Z PRAWEM CYPRU, HE-276350
Wspólnik
2016-02-02
2019-05-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2019-05-15
2022-08-16
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
24351204500000
ANDRZEJ MICHAŁ KOWALIK
reprezentant
JACEK PIOTR SKRABACZ
Beneficjent
ŁUKASZ PAWEŁ KOWALIK
Beneficjent
JACEK PIOTR SKRABACZ
reprezentant
RAFAŁ TADEUSZ GORCZYCA
Beneficjent
ANDRZEJ MICHAŁ KOWALIK
Beneficjent
JACEK PIOTR SKRABACZ
Beneficjent
UPRAWNIENIE DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI "WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MOSTOWE MOSTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI "WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MOSTOWE MOSTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA", KTÓRA TO SPÓŁKA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI "GREEN PARK VIII SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ".
ŁUKASZ PAWEŁ KOWALIK
Beneficjent
UPRAWNIENIE DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI "WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MOSTOWE MOSTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI "WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MOSTOWE MOSTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA", KTÓRA TO SPÓŁKA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI "GREEN PARK VIII SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ".
RAFAŁ TADEUSZ GORCZYCA
Beneficjent
UPRAWNIENIE DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI "WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MOSTOWE MOSTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI "WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MOSTOWE MOSTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA", KTÓRA TO SPÓŁKA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI "GREEN PARK VIII SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ".
ANDRZEJ MICHAŁ KOWALIK
Beneficjent
KOMANDYTARIUSZ SPÓŁKI "WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MOSTOWE MOSTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA" POSIADAJĄCEJ 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ W SPÓŁCE "GREEN PARK VIII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ." WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4950,- ZŁOTYCH W SPÓŁCE "WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MOSTOWE MOSTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI "WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MOSTOWE MOSTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA".
UPRAWNIENIE DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI "WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MOSTOWE MOSTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI "WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MOSTOWE MOSTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA", KTÓRA TO SPÓŁKA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI "GREEN PARK VIII SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ".
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ANDRZEJ MICHAŁ KOWALIK
PREZES ZARZĄDU
2019-05-15
2022-08-16
JACEK PIOTR SKRABACZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-05-15
2022-08-16
ALINA DANUTA POLANOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2016-02-02
2019-05-15
2016-02-02
2019-05-15
UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO, 59, ALEKSANDRÓW KUJAWSKI, 87-700, ALEKSANDRÓW KUJAWSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie