KRS 0000774102
NIP5252782080
REGON38267649000000
NazwaBANXE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBANXE
Data rejestracji 27 lut 2019 (6 lat temu) 27 lut 2019
Data usunięcia 16 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC TRZECH KRZYŻY, 10/14, WARSZAWA, 00-499, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 900000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHOLEGS KRIŠJANSONS
Beneficjent
STANISLAVS JAKOVENKO
reprezentant
1992-08-09
OLEGS KRIŠJANSONS
Wspólnik
2019-02-27
2022-05-16
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900.000,00 ZŁ
OLEGS KRIŠJANSONS
Likwidator
2021-03-16
2022-05-16
OLEGS KRIŠJANSONS
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.
OLEGS KRIŠJANSONS
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-02-27
2019-07-30
STANISLAVS JAKOVENKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-02-27
2019-07-30
STANISLAVS JAKOVENKO
PREZES ZARZĄDU
2019-07-30
2021-03-16
PRZEMYSŁAW WŁADYSŁAW WOJTYNA
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-07-30
2021-03-16
ALEKSANDRS ŽURAVLOVS
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-07-30
2019-09-18
DMITRIJS KACANOVS
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-08-20
2021-01-05
BEATA MAŁGORZATA WIŚNICKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-08-20
2021-03-16
2019-02-27
2021-03-16
BANXE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-02-27
2019-09-18
UL. TWARDA, 18, WARSZAWA, 00-105, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie