KRS 0000753261
NIP5971746845
REGON38157684500000
NazwaBARLINEK ZAKUPY 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBARLINEK ZAKUPY 1
Data rejestracji 15 paź 2018 (6 lat temu) 15 paź 2018
Data usunięcia 18 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PRZEMYSŁOWA, 1, BARLINEK, 74-320, BARLINEK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 35000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0220Z POZYSKIWANIE DREWNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #1621Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA #1622Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH #1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAMICHAŁ SOŁOWOW
Beneficjent
PAWEŁ WRONA
reprezentant
WOJCIECH MICHAŁOWSKI
reprezentant
ANNA MARASEK
reprezentant
Wspólnik
2018-10-15
2021-05-18
350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35000,00 ZŁ
29072537900000
ANNA JOLANTA MARASEK
Likwidator
2020-08-20
2021-05-18
MICHAŁ SOŁOWOW
Beneficjent
MICHAŁ SOŁOWOW POSIADA 100% AKCJI MS GALLEON A.G. Z SIEDZIBĄ W WIEDNIU, KTÓRA POSIADA 100% AKCJI W BLACK FOREST SICAV-SIF S.A. Z SIEDZIBĄ W LUXEMBURGU, KTÓRA POSIADA 100% AKCJI W „BARLINEK” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KIELCACH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W BARLINEK ZAKUPY1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WOJCIECH MICHAŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-10-15
2020-08-20
PAWEŁ WRONA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-10-15
2020-08-20
ANNA JOLANTA MARASEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-09-19
2020-08-20
2018-10-15
2020-08-20
BARLINEK ZAKUPY 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie