KRS 0000750423
NIP7010869252
REGON38142306000000
NazwaPHYZZI SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPHYZZI
Data rejestracji 28 wrz 2018 (6 lat temu) 28 wrz 2018
Data usunięcia 10 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. BLUSZCZAŃSKA, 69A, WARSZAWA, 00-712, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1000000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANEKIRILL SUSHKO
Beneficjent
KIRILL SUSHKO
reprezentant
KIRILL SUSHKO
Likwidator
2021-09-20
2023-02-10
ŁUKASZ SZYMON BOBEŁ
Członek Organu Nadzoru
2018-09-28
2019-09-27
MAREK GRZEGORZ STANIO
Członek Organu Nadzoru
2018-09-28
2020-05-05
EKATERINA SUSHKO
Członek Organu Nadzoru
2018-09-28
2023-02-10
PIOTR KŁAPSA
Członek Organu Nadzoru
2020-05-05
2023-02-10
MACIEJ GLEGOLSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-05-05
2023-02-10
KIRILL SUSHKO
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, ORAZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.
KIRILL SUSHKO
PREZES ZARZĄDU
2018-09-28
2021-09-20
2018-09-28
2021-09-20
PHYZZI SPÓŁKA AKCYJNA
2018-09-28
2019-09-27
UL. FLORY, 3, WARSZAWA, 00-586, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie