KRS 0000728036
NIP5213823053
REGON36998866900000
NazwaDOBRE PALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDOBRE PALE
Data rejestracji 17 kwi 2018 (6 lat temu) 17 kwi 2018
Data usunięcia 21 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA WYŚCIGOWA, 6, WARSZAWA, 02-681, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHWspólnik
2018-04-17
2020-07-21
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500 ZŁOTYCH
01199491100000
Wspólnik
2018-04-17
2020-07-21
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4 500 ZŁOTYCH
47289882800000
PRZEMYSŁAW NOWAK
Likwidator
2018-10-23
2020-07-21
ZBIGNIEW MAREK STEFANOWICZ
Likwidator
2018-10-23
2020-07-21
ZBIGNIEW MAREK STEFANOWICZ
reprezentant
PRZEMYSŁAW NOWAK
reprezentant
PRZEMYSŁAW NOWAK
Beneficjent
MOGENS VEDEL HESTBAEK
Beneficjent
1972-09-16
JESPER KRISTIAN JACOBSEN
Beneficjent
1970-11-15
LARS GOTTRUP CHRISTENSEN
Beneficjent
STIG GRONBAEK WEIS
Beneficjent
HANS INGVARD CHRISTENSEN
Beneficjent
BJARNE MOLTKE HANSEN
Beneficjent
1961-10-11
SØREN NØRGAARD THOMSEN
Beneficjent
1966-04-15
PRZEMYSŁAW NOWAK
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI CENTRUM PALI SPÓŁKI Z O.O. UPOWAŻNIONY DO WYKONYWANIA W IMIENIU TEJ SPÓŁKI 90% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU SPÓŁKI DOBRE PALE SPÓŁKA Z O.O. W LIKWIDACJI JAKO WSPÓLNIKA POSIADAJĄCEGO 90% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM TEJ SPÓŁKI
MOGENS VEDEL HESTBAEK
Beneficjent
DYREKTOR PER AARSLEFF HOLDING A/S, KTÓRY WRAZ Z PREZESEM ZARZĄDU LUB DWOMA CZŁONKAMI ZARZĄDU TEJ SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DO WYKONYWANIA 100% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW AARSLEFF SP. Z O.O. W IMIENIU PER AARSLEFF HOLDING A/S JAKO 100% WSPÓLNIKA SPÓŁKI AARSLEFF SP. Z O.O, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI CENTRUM PALI SPÓŁKA Z O.O. Z PRAWEM DO WYKONYWANIA 100% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CENTRUM PALI SPÓŁKA Z O.O. , KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 90% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI DOBRE PALE SPÓŁKA Z O.O. W LIKWIDACJI ORAZ 90% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW TEJ SPÓŁKI, A NADTO SPÓŁKA AARSLEFF SP. Z O.O. POSIADA 10% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI DOBRE PALE SPÓŁKA Z O.O. W LIKWIDACJI I 10% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW TEJ SPÓŁKI
JESPER KRISTIAN JACOBSEN
Beneficjent
DYREKTOR PER AARSLEFF HOLDING A/S, KTÓRY WRAZ Z PREZESEM ZARZĄDU LUB DWOMA CZŁONKAMI ZARZĄDU TEJ SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DO WYKONYWANIA 100% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW AARSLEFF SP. Z O.O. W IMIENIU PER AARSLEFF HOLDING A/S JAKO 100% WSPÓLNIKA SPÓŁKI AARSLEFF SP. Z O.O, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI CENTRUM PALI SPÓŁKA Z O.O. Z PRAWEM DO WYKONYWANIA 100% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CENTRUM PALI SPÓŁKA Z O.O. , KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 90% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI DOBRE PALE SPÓŁKA Z O.O. W LIKWIDACJI ORAZ 90% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW TEJ SPÓŁKI, A NADTO SPÓŁKA AARSLEFF SP. Z O.O. POSIADA 10% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI DOBRE PALE SPÓŁKA Z O.O. W LIKWIDACJI I 10% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW TEJ SPÓŁKI
LARS GOTTRUP CHRISTENSEN
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI CENTRUM PALI SPÓŁKI Z O.O. UPOWAŻNIONY DO WYKONYWANIA W IMIENIU TEJ SPÓŁKI 90% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU SPÓŁKI DOBRE PALE SPÓŁKA Z O.O. W LIKWIDACJI JAKO WSPÓLNIKA POSIADAJĄCEGO 90% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM TEJ SPÓŁKI
STIG GRONBAEK WEIS
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI CENTRUM PALI SPÓŁKI Z O.O. UPOWAŻNIONY DO WYKONYWANIA W IMIENIU TEJ SPÓŁKI 90% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU SPÓŁKI DOBRE PALE SPÓŁKA Z O.O. W LIKWIDACJI JAKO WSPÓLNIKA POSIADAJĄCEGO 90% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM TEJ SPÓŁKI
HANS INGVARD CHRISTENSEN
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU AARSLEFF SPÓŁKI Z O.O. UPOWAŻNIONY: 1) DO WYKONYWANIA 100% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CENTRUM PALI SPÓŁKI Z O.O. W IMIENIU AARSLEFF SPÓŁKI Z O.O. POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI CENTRUM PALI SPÓŁKA Z O.O., KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 90% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI DOBRE PALE SPÓŁKA Z O.O. W LIKWIDACJI ORAZ 90% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW TEJ SPÓŁKI 2) DO WYKONYWANIA 10% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DOBRE PALE SPÓŁKA Z O.O. W LIKWIDACJI W IMIENIU AARSLEFF SPÓŁKI Z O.O. POSIADAJĄCEJ 10% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI DOBRE PALE SPÓŁKI Z O.O. W LIKWIDACJI
BJARNE MOLTKE HANSEN
Beneficjent
ZASTĘPCA PREZESA W ZARZĄDZIE PER AARSLEFF HOLDING A/S, KTÓRY WRAZ Z PREZESEM ZARZĄDU I INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU I DYREKTOREM TEJ SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DO WYKONYWANIA 100% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW AARSLEFF SP. Z O.O. W IMIENIU PER AARSLEFF HOLDING A/S JAKO 100% WSPÓLNIKA SPÓŁKI AARSLEFF SP. Z O.O., KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI CENTRUM PALI SPÓŁKA Z O.O. Z PRAWEM DO WYKONYWANIA 100% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CENTRUM PALI SP. Z O.O., KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 90% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI DOBRE PALE SPÓŁKA Z O.O. W LIKWIDACJI ORAZ 90% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW TEJ SPÓŁKI, A NADTO SPÓŁKA AARSLEFF SP. Z O.O. POSIADA 10% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI DOBRE PALE SPÓŁKA Z O.O. W LIKWIDACJI I 10% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW TEJ SPÓŁKI
SØREN NØRGAARD THOMSEN
Beneficjent
UDZIAŁOWIEC W PER OG LISE AARSLEFFS FOUND, KTÓRA POSIADA 33,33% DO 49,99% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI PER AARSLEFF HOLDING A/S, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM AARSLEFF SPÓŁKI Z O.O. I 100% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI AARSLEFF SP. Z O.O., KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM CENTRUM PALI SP. Z O.O. I 100% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW CENTRUM PALI SP. Z O.O., KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 90% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI DOBRE PALE SPÓŁKA Z O.O. W LIKWIDACJI ORAZ 90% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW TEJ SPÓŁKI, A NADTO SPÓŁKA AARSLEFF SP. Z O.O. POSIADA 10% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI DOBRE PALE SPÓŁKA Z O.O. W LIKWIDACJI I 10% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW TEJ SPÓŁKI
CZŁONEK ZARZĄDU PER OG LISE AARSLEFFS FOUND, KTÓRY WRAZ Z DWOMA INNYMI CZŁONKAMI ZARZĄDU MOŻE WYKONYWAĆ PRAWO 33,33% DO 49,99% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI PER AARSLEFF HOLDING A/S POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM AARSLEFF SPÓŁKI Z O.O. I 100% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI AARSLEFF SP. Z O.O., KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM CENTRUM PALI SP. Z O.O. I 100% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW CENTRUM PALI SP. Z O.O., KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 90% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI DOBRE PALE SPÓŁKA Z O.O. W LIKWIDACJI ORAZ 90% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW TEJ SPÓŁKI, A NADTO SPÓŁKA AARSLEFF SP. Z O.O. POSIADA 10% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI DOBRE PALE SPÓŁKA Z O.O. W LIKWIDACJI I 10% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW TEJ SPÓŁKI
HENRIK HOJEN ANDERSEN
Beneficjent
CZŁONEK W ZARZĄDZIE PER AARSLEFF HOLDING A/S, KTÓRY WRAZ Z PREZESEM ZARZĄDU I INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU I DYREKTOREM TEJ SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DO WYKONYWANIA 100% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW AARSLEFF SP. Z O.O. W IMIENIU PER AARSLEFF HOLDING A/S JAKO 100% WSPÓLNIKA SPÓŁKI AARSLEFF SP. Z O.O., KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI CENTRUM PALI SPÓŁKA Z O.O. Z PRAWEM DO WYKONYWANIA 100% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CENTRUM PALI SP. Z O.O., KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 90% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI DOBRE PALE SPÓŁKA Z O.O. W LIKWIDACJI ORAZ 90% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW TEJ SPÓŁKI, A NADTO SPÓŁKA AARSLEFF SP. Z O.O. POSIADA 10% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI DOBRE PALE SPÓŁKA Z O.O. W LIKWIDACJI I 10% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW TEJ SPÓŁKI
LARS CARLSEN
Beneficjent
DYREKTOR PER AARSLEFF HOLDING A/S, KTÓRY WRAZ Z PREZESEM ZARZĄDU LUB DWOMA CZŁONKAMI ZARZĄDU TEJ SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DO WYKONYWANIA 100% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW AARSLEFF SP. Z O.O. W IMIENIU PER AARSLEFF HOLDING A/S JAKO 100% WSPÓLNIKA SPÓŁKI AARSLEFF SP. Z O.O, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI CENTRUM PALI SPÓŁKA Z O.O. Z PRAWEM DO WYKONYWANIA 100% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CENTRUM PALI SPÓŁKA Z O.O. , KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 90% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI DOBRE PALE SPÓŁKA Z O.O. W LIKWIDACJI ORAZ 90% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW TEJ SPÓŁKI, A NADTO SPÓŁKA AARSLEFF SP. Z O.O. POSIADA 10% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI DOBRE PALE SPÓŁKA Z O.O. W LIKWIDACJI I 10% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW TEJ SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZBIGNIEW MAREK STEFANOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2018-04-17
2018-10-23
PRZEMYSŁAW NOWAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-04-17
2018-10-23
2018-04-17
2018-10-23
DOBRE PALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie