KRS 0000314672
NIP3020000430
REGON32057565500000
NazwaPER AARSLEFF HOLDING A/S ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPER AARSLEFF HOLDING A/S ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaPER AARSLEFF AKTIESELSKAB AKTIESELSKAB
Data rejestracji 30 wrz 2008 (16 lat temu) 30 wrz 2008
Data usunięcia 27 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres JANA SOŁTANA, 1, ŚWINOUJŚCIE, 72-600, ŚWINOUJŚCIE, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego LOKESVEJ, 15, ABYHOJ, DK-8230, ABYHOJ, DANIA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 3020000430
data rejestracji 10 paź 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 wrz 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICHLARS MARKUSSEN CARLSEN
Prokurent
2008-09-30
2017-12-29
ODDZIAŁOWA SAMOISTNA
LARS MARKUSSEN CARLSEN
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2008-09-30
2021-10-27
JENS KRISTIAN WORM
Likwidator
2017-12-29
2021-10-27
ORGAN REPREZENTACJIRADA DYREKTORÓW
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z DWOMA CZŁONKAMI ZARZĄDU LUB WSPÓLNIE PREZES ZARZĄDU I JEDEN DYREKTOR, LUB WSPÓLNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ JEDEN Z DYREKTORÓW
PALLE SVEJSTRUP
PREZES ZARZĄDU
2008-09-30
2016-04-20
JENS JORGEN BIGUM
DYREKTOR
2008-09-30
2016-04-20
EBBE MALTE IVERSEN
DYREKTOR NACZELNY
2008-09-30
2017-12-29
1951-10-09
LARS MARKUSSEN CARLSEN
ZASTĘPCA DYREKTORA NACZELNEGO
2008-09-30
2017-12-29
ANDREAS LUNDBY
PREZES ZARZĄDU
2016-04-20
2017-12-29
CARSTEN FODE
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-04-20
2017-12-29
1949-03-02
PETER ARNDRUP POULSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-04-20
2017-12-29
JENS BJERG SORENSEN
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2016-04-20
2017-12-29
1957-06-11
2008-09-30
2017-12-29
PER AARSLEFF A/S ODDZIAŁ W POLSCE
2008-09-30
2018-03-13
PER AARSLEFF A/S
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie