KRS 0000723597
NIP7521363571
REGON53231491000000
NazwaSTACJA KONTROLI POJAZDÓW BIENIECKI SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaSTACJA KONTROLI POJAZDÓW BIENIECKI
Data rejestracji 30 kwi 2018 (6 lat temu) 30 kwi 2018
Data usunięcia 16 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. PARTYZANTÓW, 1, NAMYSŁÓW, 46-100, NAMYSŁÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERYWALDEMAR FILIPOWSKY
Wspólnik
2018-04-30
2022-05-16
BARTOSZ ALEKSANDER WASZCZUK
Wspólnik
2018-04-30
2022-05-16
ARKADIUSZ JACEK KLIZA
Wspólnik
2018-04-30
2022-05-16
ARKADIUSZ JÓZEF BIENIECKI
Wspólnik
2018-04-30
2022-05-16
ARKADIUSZ BIENIECKI
Beneficjent
WALDEMAR FILIPOWSKY
Beneficjent
BARTOSZ WASZCZUK
Beneficjent
ARKADIUSZ KLIZA
Beneficjent
ARKADIUSZ BIENIECKI
zgłaszający - członek zarządu
ARKADIUSZ BIENIECKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WALDEMAR FILIPOWSKY
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
BARTOSZ WASZCZUK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ARKADIUSZ KLIZA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
ARKADIUSZ JÓZEF BIENIECKI
Członek Organu Reprezentacji
2018-04-30
2022-05-16
Członek Organu Reprezentacji
2021-12-30
2022-05-16
36745541400000
WALDEMAR FILIPOWSKY
Członek Organu Reprezentacji
2018-04-30
2022-05-16
BARTOSZ ALEKSANDER WASZCZUK
Członek Organu Reprezentacji
2018-04-30
2022-05-16
ARKADIUSZ JACEK KLIZA
Członek Organu Reprezentacji
2018-04-30
2022-05-16
2018-04-30
2022-05-16
SPÓŁKA JAWNA
2018-04-30
2022-05-16
STACJA KONTROLI POJAZDÓW BIENIECKI SPÓŁKA JAWNA
2018-04-30
2022-05-16
UL. PARTYZANTÓW, 1, NAMYSŁÓW, 46-100, NAMYSŁÓW, POLSKA
2018-04-30
2022-05-16
7120B - POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
2018-04-30
2022-05-16
3320Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
2018-04-30
2022-05-16
4520Z - KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
2018-04-30
2022-05-16
4531Z - SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
2018-04-30
2022-05-16
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2018-04-30
2022-05-16
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2018-04-30
2022-05-16
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2018-04-30
2022-05-16
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
2018-04-30
2022-05-16
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2018-04-30
2022-05-16
7733Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie