KRS 0000305019
NIP7521423391
REGON16018760300000
Nazwa"KATOWICKA 39" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKATOWICKA 39
Data rejestracji 29 kwi 2008 (16 lat temu) 29 kwi 2008
Data usunięcia 18 mar 2019 18 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PARTYZANTÓW, 1, NAMYSŁÓW, 46-100, NAMYSŁÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 213900,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@KATOWICKA39.PL
Dane podatkowe
NIP 7521423391
data rejestracji 01 maj 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 wrz 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAARKADIUSZ BIENIECKI
Beneficjent
LESZEK SKIBICKI
Beneficjent
ARKADIUSZ KLIZA
Beneficjent
LESZEK SKIBICKI
zgłaszający - komplementariusz
ARKADIUSZ BIENIECKI
zgłaszający - komplementariusz
BARTOSZ WASZCZUK
zgłaszający - komplementariusz
ALEKSANDER WOJTYŁKO
Beneficjent
JAROSŁAW OZIMEK
Beneficjent
BARTOSZ WASZCZUK
Beneficjent
ARKADIUSZ KLIZA
zgłaszający - komplementariusz
Wspólnik
2008-04-29
2012-07-26
277 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27.700,00 ZŁ
53121396300000
ARKADIUSZ JÓZEF BIENIECKI
Wspólnik
2010-07-15
2019-03-18
343 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.300,00 ZŁ
BARTOSZ ALEKSANDER WASZCZUK
Wspólnik
2012-07-26
2019-03-18
502 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.200,00 ZŁ
JAROSŁAW CZESŁAW OZIMEK
Wspólnik
2008-04-29
2009-07-07
129 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.900,-ZŁOTYCH
KRZYSZTOF PASTERNAK
Wspólnik
2008-04-29
2010-07-15
121 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.100,00 ZŁ
ALEKSANDER TADEUSZ WOJTYŁKO
Wspólnik
2008-04-29
2019-03-18
471 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.100,00 ZŁ
WIKTOR ROMAN KLICH
Wspólnik
2009-12-08
2019-03-18
321 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32.100,00 ZŁ
ARKADIUSZ JACEK KLIZA
Wspólnik
2010-07-15
2019-03-18
413 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 41.300,00 ZŁ
LESZEK BAGNICKI
Prokurent
2009-07-07
2019-03-18
PROKURA SAMOISTNA
ARKADIUSZ BIENIECKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I REPREZENTACJI SPÓŁKI
LESZEK SKIBICKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I REPREZENTACJI SPÓŁKI
ARKADIUSZ KLIZA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I REPREZENTACJI SPÓŁKI
ALEKSANDER WOJTYŁKO
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I REPREZENTACJI SPÓŁKI
JAROSŁAW OZIMEK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I REPREZENTACJI SPÓŁKI
BARTOSZ WASZCZUK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I REPREZENTACJI SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ ORAZ PODEJMUJE DECYZJE W SPRAWACH ZASTRZEŻONYCH DO WŁAŚCIWOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI. W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PODEJMOWANIA DECYZJI W SPRAWACH ZASTRZEŻONYCH DO WŁAŚCIWOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI. SAMODZIELNA REPREZENTACJA NIE DOZNAJE ŻADNYCH OGRANICZEŃ KWOTOWYCH, RÓWNIEŻ TYCH WYNIKAJĄCYCH Z ART. 229 I 230 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.
LESZEK BAGNICKI
PREZES ZARZĄDU
2008-04-29
2009-07-07
RADOSŁAW KOŚCIUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-04-29
2010-07-15
ARKADIUSZ JACEK KLIZA
PREZES ZARZĄDU
2009-07-07
2015-08-27
ARKADIUSZ JÓZEF BIENIECKI
PREZES ZARZĄDU
2015-08-27
2019-03-18
2008-04-29
2019-03-18
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-04-29
2019-03-18
"KATOWICKA 39" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-04-29
2019-03-18
PARTYZANTÓW, 1, NAMYSŁÓW, 46-100, NAMYSŁÓW, POLSKA
2015-08-27
2019-03-18
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2008-04-29
2019-03-18
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2008-04-29
2019-03-18
6831Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
2008-04-29
2019-03-18
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE
2008-04-29
2019-03-18
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2008-04-29
2019-03-18
8110Z - DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
2008-04-29
2019-03-18
8211Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
2008-04-29
2019-03-18
8219Z - WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA
2008-04-29
2019-03-18
8299Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2008-04-29
2019-03-18
9609Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie