KRS 0000114614
NIP7521363571
REGON53231491000000
Nazwa"STACJA KONTROLI POJAZDÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSTACJA KONTROLI POJAZDÓW
Data rejestracji 23 maj 2002 (22 lata temu) 23 maj 2002
Data usunięcia 30 maj 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PARTYZANTÓW, 1, NAMYSŁÓW, 46-100, NAMYSŁÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1184000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7521363571
data rejestracji 01 cze 2002
status Czynny
77102036680000510204055851
PKO Oddział 1 w Opolu
ul. Reymonta 39 45-072 Opole POLSKA
62109021960000000102772014
SANPL 1 Oddział w Namysłowie
ul. Dubois 5 46-100 namysłowski POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERYFRANCISZEK ZUBEK
Wspólnik
2002-05-23
2005-02-24
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ.
BARTOSZ ALEKSANDER WASZCZUK
Wspólnik
2002-05-23
2007-12-28
470 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 470.000,- ZŁ
ARKADIUSZ JACEK KLIZA
Wspólnik
2002-05-23
2005-02-24
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,-ZŁOTYCH
ANDRZEJ BIEŃ
Wspólnik
2003-05-28
2004-03-18
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,-ZŁOTYCH
ANDRZEJ MATUSIAK
Wspólnik
2003-05-28
2005-02-24
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,-ZŁOTYCH
NORBERT FILIPOWSKY
Wspólnik
2003-05-28
2005-02-24
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,-ZŁOTYCH
1961-03-04
WALDEMAR FILIPOWSKY
Wspólnik
2003-05-28
2018-05-30
480 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 480.000,00 ZŁ
NORBERT FILIPOWSKY
Wspólnik
2006-04-26
2017-09-13
207 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 207.000,00 ZŁ
1961-03-04
ARKADIUSZ KLIZA
Wspólnik
2012-04-23
2018-05-30
124 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 124.000,00 ZŁ
ARKADIUSZ BIENIECKI
Wspólnik
2013-02-07
2018-05-30
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.000,00 ZŁ
FRANCISZEK ZUBEK
Prokurent
2004-04-01
2018-05-30
SAMODZIELNA
WALDEMAR FILIPOWSKY
Beneficjent
BARTOSZ WASZCZUK
Beneficjent
ARKADIUSZ KLIZA
Beneficjent
ARKADIUSZ BIENIECKI
Beneficjent
ARKADIUSZ BIENIECKI
zgłaszający - członek zarządu
WALDEMAR FILIPOWSKY
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
BARTOSZ WASZCZUK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ARKADIUSZ KLIZA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ARKADIUSZ BIENIECKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
FRANCISZEK ZUBEK
PREZES
2002-05-23
2003-05-28
ARKADIUSZ JACEK KLIZA
PREZES ZARZĄDU
2003-05-28
2004-08-18
BARTOSZ ALEKSANDER WASZCZUK
PREZES ZARZĄDU
2004-08-18
2011-07-22
WOJCIECH ELIGIUSZ MASZKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-08-28
2008-09-09
ARKADIUSZ JÓZEF BIENIECKI
PREZES ZARZĄDU
2011-07-22
2018-05-30
2002-05-23
2006-11-28
BOLESŁAWA CHROBREGO, 29 C, NAMYSŁÓW, 46-100, NAMYSŁÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie