KRS 0000693922
NIP7010714259
REGON36823703300000
NazwaBIMMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBIMMER
Data rejestracji 06 wrz 2017 (7 lat temu) 06 wrz 2017
Data usunięcia 08 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JASNA, 26, WARSZAWA, 00-054, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#411 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #412 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHWspólnik
2017-09-06
2019-04-02
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
14016148200000
Wspólnik
2019-04-02
2019-06-24
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
00001303700000
Wspólnik
2019-06-24
2021-09-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
36079243300000
HELENE SECK BROVANG
Beneficjent
1968-05-04
TORSTEN BROVANG
Beneficjent
1968-01-16
PAWEŁ GĄSIEWSKI
reprezentant
HELENE SECK BROVANG
Beneficjent
POSIADANIE 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HOVMARKSVEJ HOLDING APS POSIADAJĄCEJ 90% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INDIGO AGENCIES HOLDINGS LIMITED POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PHOEBE APS POSIADAJĄCEJ 100% AKCJI SPÓŁKI LATONA S.A. POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
TORSTEN BROVANG
Beneficjent
POSIADANIE 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HOVMARKSVEJ HOLDING APS POSIADAJĄCEJ 90% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INDIGO AGENCIES HOLDINGS LIMITED POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PHOEBE APS POSIADAJĄCEJ 100% AKCJI SPÓŁKI LATONA S.A. POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
MARTA JOANNA KASPERSKA
PREZES ZARZĄDU
2017-09-06
2019-04-02
ELŻBIETA JURKOWSKA KARPIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2019-04-02
2019-06-24
GRZEGORZ KOSIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-04-02
2019-06-24
PAWEŁ GĄSIEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-06-24
2021-09-08
2017-09-06
2018-11-27
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
2018-11-27
2019-11-18
UL. PIĘKNA, 18, WARSZAWA, 00-549, WARSZAWA, POLSKA
2019-11-18
2021-02-09
UL. KS. IGNACEGO SKORUPKI, 5, WARSZAWA, 00-546, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie