KRS 0000669930
NIP7511777012
REGON36689329900000
NazwaRYCERSKA BYCZYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRYCERSKA BYCZYNA
Data rejestracji 28 mar 2017 (7 lat temu) 28 mar 2017
Data usunięcia 19 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RYNEK, 1, BYCZYNA, 46-220, BYCZYNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3205000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #9102Z DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW #9103Z KONSERWACJA ZABYTKÓW #9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH #9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURYGMINA BYCZYNA
Wspólnik
2017-03-28
2017-08-17
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.000,00 ZŁ
531412993
KOMUNALNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Wspólnik
2017-08-17
2017-09-19
65.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 65.000.000,00 ZŁ
363214286
GMINA BYCZYNA
Wspólnik
2017-09-19
2022-10-19
3.205 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.205.000,00 ZŁ
531412993
ANNA MARIA PELC CZAJKOWSKA
Likwidator
2019-10-04
2022-10-19
MAGDALENA PANEK
Członek Organu Nadzoru
2017-03-28
2017-09-19
RAFAŁ KRZYSZTOF GANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-09-19
2018-03-23
PIOTR PAWEŁ PIŁAT
Członek Organu Nadzoru
2018-02-06
2018-03-07
JERZY WACŁAW DELA
Członek Organu Nadzoru
2019-05-31
2022-10-19
MICHAŁ ŁUKASZ MANDRYKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-03-09
2022-10-19
ROMAN ADAM JAROSIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-03-14
2019-05-31
DANIEL NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2018-03-14
2019-05-31
MIKOŁAJ LUDWIK MIŚCICKI
Członek Organu Nadzoru
2019-05-31
2022-10-19
ZDZISŁAW JÓZEF PELC
Członek Organu Nadzoru
2019-05-31
2020-03-09
AGNIESZKA ELŻBIETA STASZKÓW BULARZ
Członek Organu Nadzoru
2018-03-23
2019-05-31
ANNA MARIA PELC-CZAJKOWSKA
Beneficjent
IWONA JADWIGA SOBANIA
Beneficjent
ANNA MARIA PELC-CZAJKOWSKA
zgłaszający - likwidator
ANNA MARIA PELC-CZAJKOWSKA
Beneficjent
LIKWIDATOR
IWONA JADWIGA SOBANIA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
PRAWO PIERWSZEŃSTWA DO OBJĘCIA NOWYCH UDZIAŁÓW W PODWYŻSZONYM KAPITALE ZAKŁADOWYM, PRZY PODZIALE POZOSTAŁEGO MAJĄTKU PRAWO PIERWSZEŃSTWA DO NIERUCHOMOŚCI WNIESIONYCH JAKO WKŁAD NIEPIENIĘŻNY
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU SPÓŁKI, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU SPÓŁKI, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
BEATA EWA DZIEKOŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2017-03-28
2019-10-04
2017-03-28
2019-10-04
RYCERSKA BYCZYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie