KRS 0000285804
NIP2010000362
REGON16014560000000
NazwaJARUS TECHNIK GMBH (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE
Krótka nazwaJARUS TECHNIK GMBH (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaJARUS TECHNIK GMBH GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG
Data rejestracji 01 sie 2007 (17 lat temu) 01 sie 2007
Data usunięcia 04 sie 2023 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres UL. BRONIEWSKIEGO, 2, KĘPNO, 63-600, KĘPNO, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego HINDENBURGSTRAẞE, 24, ERLANGEN, 91054, ERLANGEN, NIEMCY
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #2821Z PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #2814Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓW #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #3230Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO #2530Z PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄSYLWIA MARIA JOSCHKO
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2016-02-11
2018-09-12
MARKUS JOSCHKO
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2018-09-12
2023-08-04
BEATA EWA DZIEKOŃSKA
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2008-12-09
2016-02-11
HEINRICH WENZEL JOSCHKO
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2007-08-01
2008-12-09
BEATA EWA DZIEKOŃSKA
Prokurent
2010-02-08
2015-09-30
SAMOISTNA
SYLWIA MARIA JOSCHKO
Prokurent
2015-09-30
2020-07-16
SAMOISTNA
ALEKSANDRA KOŁCZ
Prokurent
2016-12-06
2018-09-12
SAMOISTNA
MARKUS JOSCHKO
Prokurent
2020-07-16
2023-08-04
PROKURA SAMOISTNA
AGNIESZKA MARIA SZIURNICKA
Prokurent
2008-12-09
2014-12-08
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŚLI USTANOWIONY JEST TYLKO JEDEN DYREKTOR, WÓWCZAS REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAM. JEŚLI USTANOWIONO WIĘCEJ DYREKTORÓW, WÓWCZAS SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH DYREKTORÓW LUB JEDNEGO DYREKTORA I JEDNEGO PROKURENTA.
IGOR VAYNSFELD
DYREKTOR
2007-08-01
2023-08-04
ANDREY LYAPICH
DYREKTOR
2007-08-01
2023-08-04
HEINRICH WENZEL JOSCHKO
DYREKTOR
2007-08-01
2023-08-04
2007-08-01
2018-03-02
JARUS TECHNIK GMBH
2007-08-01
2012-05-11
BYCZYŃSKA, 120, KLUCZBORK, 46-203, KLUCZBORK, POLSKA
2012-05-11
2018-09-12
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 7, KLUCZBORK, 46-200, KLUCZBORK, POLSKA
2018-09-12
2018-11-13
UL. BRONIEWSKIEGO, 2, KĘPNO, 63-300, KĘPNO, POLSKA
2007-08-01
2018-03-02
HINDENBURGSTRAẞE, 24, ERLANGEN, 91054, ERLANGEN, NIEMCY
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie