KRS 0000654675
NIP7322181991
REGON36615588000000
NazwaSENIOR JUJKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSENIOR JUJKA
Data rejestracji 27 gru 2016 (8 lat temu) 27 gru 2016
Data usunięcia 14 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZGIERSKA, 48/52, ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, 95-070, ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1200000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJACEK BOGDAN JUJKA
Wspólnik
2016-12-27
2017-03-24
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600.000,00 ZŁOTYCH
JOANNA JUJKA
Wspólnik
2016-12-27
2017-03-24
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2017-03-24
2020-10-14
1.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.200.000,00 ZŁOTYCH
47110714400000
ANDRZEJ JAROSŁAW DASZKIEWICZ
Beneficjent
ANDRZEJ JAROSŁAW DASZKIEWICZ
reprezentant
ANDRZEJ JAROSŁAW DASZKIEWICZ
Beneficjent
ANDRZEJ DASZKIEWICZ POSIADA POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE W SENIOR JUJKA SP. Z O.O. W WYSOKOŚĆ 68,25%, I POPRZEZ ARACHNE S.A.R.L. Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU (POSIADA 79,6% UDZIAŁÓW), KTÓRE POSIADA 85,75% UDZIAŁÓW W PPH „LEGS” SP. Z O.O., KTÓRY POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SENIOR JUJKA SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JACEK BOGDAN JUJKA
PREZES ZARZĄDU
2016-12-27
2017-03-24
ANDRZEJ JAROSŁAW DASZKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2017-03-24
2020-10-14
2016-12-27
2017-03-24
UL. WOLSKA, 36, RĄBIEŃ AB, 95-070, RĄBIEŃ AB, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie