KRS 0000571829
NIP7322176116
REGON36226871300000
NazwaLEGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLEGS
Data rejestracji 19 sie 2015 (9 lat temu) 19 sie 2015
Data usunięcia 13 gru 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 13B, NAKIELNICA, 95-070, NAKIELNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPIOTR CZERWIEC
Wspólnik
2015-08-19
2017-02-14
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 950,00 ZŁOTYCH
ANDRZEJ JAROSŁAW DASZKIEWICZ
Wspólnik
2017-02-14
2018-12-13
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ
JULIA ANNA DASZKIEWICZ
Wspólnik
2017-02-14
2018-12-13
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
ANDRZEJ JAROSŁAW DASZKIEWICZ
Likwidator
2017-07-27
2018-12-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI, POWODUJĄCYCH NABYCIE PRAWA LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 1.000.000,00( SŁOWNIE: JEDNEGO MILIONA ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, POWODUJĄCYCH NABYCIE PRAWA LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 1.000.000,00 ( SŁOWNIE: JEDNEGO MILION ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONYCH JEST ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PIOTR CZERWIEC
PREZES ZARZĄDU
2015-08-19
2017-02-14
HANNA CZERWIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-08-19
2017-02-14
ANDRZEJ JAROSŁAW DASZKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2017-02-14
2017-07-27
2015-08-19
2017-02-14
HPCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-02-14
2017-07-27
LEGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-08-19
2017-04-10
13A, NAKIELNICA, 95-070, NAKIELNICA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie