KRS 0000632775
NIP5252585497
REGON06162565200000
NazwaP. CZERWIEC, W.LEJKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaP. CZERWIEC, W.LEJKOWSKI
Data rejestracji 18 sie 2016 (8 lat temu) 18 sie 2016
Data usunięcia 08 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres 13A, NAKIELNICA, 95-070, NAKIELNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHHANNA CZERWIEC
Wspólnik
2016-08-18
2017-09-15
WOJCIECH PRZEMYSŁAW LEJKOWSKI
Wspólnik
2017-09-15
2018-10-08
PIOTR CZERWIEC
Wspólnik
2016-08-18
2018-10-08
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
PIOTR CZERWIEC
Członek Organu Reprezentacji
2016-08-18
2018-10-08
HANNA CZERWIEC
Członek Organu Reprezentacji
2016-08-18
2017-09-15
WOJCIECH PRZEMYSŁAW LEJKOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2017-09-15
2018-10-08
2016-08-18
2017-09-15
P. CZERWIEC, H. CZERWIEC SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie