KRS 0000640824
NIP7322180649
REGON36557962600000
NazwaJR JUJKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaJR JUJKA
Data rejestracji 06 paź 2016 (8 lat temu) 06 paź 2016
Data usunięcia 14 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZGIERSKA, 48/52, ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, 95-070, ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7322180649
data rejestracji 22 paź 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 18 wrz 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2016-10-06
2020-10-14
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
36550759000000
ANDRZEJ JAROSŁAW DASZKIEWICZ
Beneficjent
ANDRZEJ JAROSŁAW DASZKIEWICZ
reprezentant
ANDRZEJ JAROSŁAW DASZKIEWICZ
Beneficjent
ANDRZEJ DASZKIEWICZ POSIADA POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE W JR JUJKA SP. Z O.O. W WYSOKOŚĆ 68,25%, I POPRZEZ ARACHNE S.A.R.L. Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU (POSIADA 79,6% UDZIAŁÓW), KTÓRE POSIADA 85,75% UDZIAŁÓW W PPH „LEGS” SP. Z O.O., KTÓRY POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SENIOR JUJKA SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W JUJKA SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W JR JUJKA SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. DLA POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
JACEK BOGDAN JUJKA
PREZES ZARZĄDU
2016-10-06
2017-04-11
ANDRZEJ JAROSŁAW DASZKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2017-04-11
2020-10-14
2016-10-06
2017-04-11
UL. WOLSKA, 36, RĄBIEŃ AB, 95-070, RĄBIEŃ AB, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie