KRS 0000650678
NIP7393891978
REGON36607179800000
NazwaWYSPA OWCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWYSPA OWCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 14 gru 2016 (8 lat temu) 14 gru 2016
Data usunięcia 02 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. BUKOWIŃSKA, 22, WARSZAWA, 02-703, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0145Z CHÓW I HODOWLA OWIEC I KÓZPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#011 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJAROSŁAW JAN BABIŃSKI
Wspólnik
2016-12-14
2022-06-02
KRZYSZTOF JÓZEF JANISZEWSKI
Wspólnik
2016-12-14
2022-06-02
JAROSŁAW JAN BABIŃSKI
Likwidator
2022-02-02
2022-06-02
JAROSŁĄW JAN BABIŃSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF JÓZEF JANISZEWSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF JÓZEF JANISZEWSKI
reprezentant
JAROSŁAW JAN BABIŃSKI
Beneficjent
JAROSŁĄW JAN BABIŃSKI
reprezentant
JAROSŁĄW JAN BABIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
KRZYSZTOF JÓZEF JANISZEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
JAROSŁAW JAN BABIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE
Członek Organu Reprezentacji
2016-12-14
2022-02-02
36454007100000
2016-12-14
2022-02-02
WYSPA OWCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-12-14
2018-04-05
UL. MICHAŁA KAJKI, 3, OLSZTYN, 10-546, OLSZTYN, POLSKA
2018-04-05
2018-10-26
UL. GRZYBOWSKA, 2, WARSZAWA, 00-131, WARSZAWA, POLSKA
2018-10-26
2019-05-06
UL. WRÓBLA, 4, WARSZAWA, 02-736, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie