KRS 0000649577
NIP7543132755
REGON36596026600000
NazwaKELVION CENTRAL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKELVION CENTRAL EUROPE
Data rejestracji 29 lis 2016 (8 lat temu) 29 lis 2016
Data usunięcia 30 mar 2022 30 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KOBALTOWA, 2, OPOLE, 45-641, OPOLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7543132755
data rejestracji 17 sty 2017
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 gru 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHKELVION INDUSTRIEBETEILIGUNGEN GMBH
Wspólnik
2016-11-29
2022-03-30
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
PIOTR JÓZEF BARZANTNY
Prokurent
2016-11-29
2022-03-30
PROKURA SAMOISTNA
LESZEK PAWEŁ TOMASZEWSKI
Prokurent
2020-12-10
2022-03-30
SAMOISTNA
JÜRGEN VINKENFLÜGEL
reprezentant
PEDER ERIK PRAHL
Beneficjent
1964-11-03
PIOTR JÓZEF BARZANTNY
Beneficjent
JULIA ANNE JENNIFER CHAPMAN
Beneficjent
1965-11-30
JÜRGEN VINKENFLÜGEL
Beneficjent
LESZEK PAWEŁ TOMASZEWSKI
Beneficjent
GRAEME SMITH
Beneficjent
1961-10-26
MATS KRISTIAN EKLUND
Beneficjent
1972-07-03
PEDER ERIK PRAHL
Beneficjent
OSOBA WYWIERAJĄCA DECYDUJĄCY WPŁYW NA DZIAŁANIA SPÓŁKI KELVION CENTRAL EUROPE SP. Z O.O. I DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY SPÓŁKI TRITON FUND IV F&F L.P., KTÓRA POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GALAPAGOS LUXCO S. Á R.L, KTÓRA POSIADA OK. 65% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GALAPAGOS MIDCO S. Á R.L., KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MANGROVE LUXCO I S. Á.R.L., KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MANGROVE LUXCO II S. Á.R.L., KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MANGROVE LUXCO III S. Á.R.L, KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MANGROVE LUXCO IV S. Á.R.L., , KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GALAPAGOS BIDCO S.Á.R.L., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KELVION FINANCE GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KELVION HOLDING GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KELVION INDUSTRIEBETEILIGUNGEN GMBH., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KELVION CENTRAL EUROPE SP. Z O.O. ZGŁOSZONY BENEFICJENT RZECZYWISTY SPÓŁEK TRITON FUND IV F&F L.P., GALAPAGOS LUXCO S. Á R.L,, GALAPAGOS MIDCO S. Á R.L., MANGROVE LUXCO I S. Á.R.L., MANGROVE LUXCO II S. Á.R.L., MANGROVE LUXCO III S. Á.R.L, MANGROVE LUXCO IV S. Á.R.L., GALAPAGOS BIDCO S.Á.R.L., WSKAZANY JAKO OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W WW. SPÓŁKACH. ZGŁOSZONY BENEFICJENT SPÓŁKI KELVION HOLDING GMBH.
PIOTR JÓZEF BARZANTNY
Beneficjent
OSOBA ZAJMUJĄCA KIEROWNICZE STANOWISKO W SPÓŁCE KELVION CENTRAL EUROPE SP. Z O.O. (PROKURENT SAMOISTNY)
JULIA ANNE JENNIFER CHAPMAN
Beneficjent
OSOBA WYWIERAJĄCA DECYDUJĄCY WPŁYW NA DZIAŁANIA SPÓŁKI KELVION CENTRAL EUROPE SP. Z O.O. I DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY SPÓŁKI TRITON FUND IV F&F L.P., KTÓRA POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GALAPAGOS LUXCO S. Á R.L, KTÓRA POSIADA OK. 65% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GALAPAGOS MIDCO S. Á R.L., KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MANGROVE LUXCO I S. Á.R.L., KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MANGROVE LUXCO II S. Á.R.L., KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MANGROVE LUXCO III S. Á.R.L, KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MANGROVE LUXCO IV S. Á.R.L., , KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GALAPAGOS BIDCO S.Á.R.L., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KELVION FINANCE GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KELVION HOLDING GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KELVION INDUSTRIEBETEILIGUNGEN GMBH., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KELVION CENTRAL EUROPE SP. Z O.O. ZGŁOSZONY BENEFICJENT RZECZYWISTY SPÓŁEK TRITON FUND IV F&F L.P., GALAPAGOS LUXCO S. Á R.L,, GALAPAGOS MIDCO S. Á R.L., MANGROVE LUXCO I S. Á.R.L., MANGROVE LUXCO II S. Á.R.L., MANGROVE LUXCO III S. Á.R.L, MANGROVE LUXCO IV S. Á.R.L., GALAPAGOS BIDCO S.Á.R.L., WSKAZANY JAKO OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W WW. SPÓŁKACH.
JÜRGEN VINKENFLÜGEL
Beneficjent
OSOBA ZAJMUJĄCA KIEROWNICZE STANOWISKO W SPÓŁCE KELVION CENTRAL EUROPE SP. Z O.O.
LESZEK PAWEŁ TOMASZEWSKI
Beneficjent
OSOBA ZAJMUJĄCA KIEROWNICZE STANOWISKO W SPÓŁCE KELVION CENTRAL EUROPE SP. Z O.O. (PROKURENT SAMOISTNY)
GRAEME SMITH
Beneficjent
OSOBA WYWIERAJĄCA DECYDUJĄCY WPŁYW NA DZIAŁANIA SPÓŁKI KELVION CENTRAL EUROPE SP. Z O.O. I DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY SPÓŁKI TRITON FUND IV F&F L.P., KTÓRA POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GALAPAGOS LUXCO S. Á R.L, KTÓRA POSIADA OK. 65% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GALAPAGOS MIDCO S. Á R.L., KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MANGROVE LUXCO I S. Á.R.L., KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MANGROVE LUXCO II S. Á.R.L., KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MANGROVE LUXCO III S. Á.R.L, KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MANGROVE LUXCO IV S. Á.R.L., , KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GALAPAGOS BIDCO S.Á.R.L., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KELVION FINANCE GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KELVION HOLDING GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KELVION INDUSTRIEBETEILIGUNGEN GMBH., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KELVION CENTRAL EUROPE SP. Z O.O. ZGŁOSZONY BENEFICJENT RZECZYWISTY SPÓŁEK TRITON FUND IV F&F L.P., GALAPAGOS LUXCO S. Á R.L,, GALAPAGOS MIDCO S. Á R.L., MANGROVE LUXCO I S. Á.R.L., MANGROVE LUXCO II S. Á.R.L., MANGROVE LUXCO III S. Á.R.L, MANGROVE LUXCO IV S. Á.R.L., GALAPAGOS BIDCO S.Á.R.L., WSKAZANY JAKO OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W WW. SPÓŁKACH.
MATS KRISTIAN EKLUND
Beneficjent
OSOBA WYWIERAJĄCA DECYDUJĄCY WPŁYW NA DZIAŁANIA SPÓŁKI KELVION CENTRAL EUROPE SP. Z O.O. I DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY SPÓŁKI TRITON FUND IV F&F L.P., KTÓRA POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GALAPAGOS LUXCO S. Á R.L, KTÓRA POSIADA OK. 65% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GALAPAGOS MIDCO S. Á R.L., KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MANGROVE LUXCO I S. Á.R.L., KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MANGROVE LUXCO II S. Á.R.L., KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MANGROVE LUXCO III S. Á.R.L, KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MANGROVE LUXCO IV S. Á.R.L., , KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GALAPAGOS BIDCO S.Á.R.L., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KELVION FINANCE GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KELVION HOLDING GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KELVION INDUSTRIEBETEILIGUNGEN GMBH., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KELVION CENTRAL EUROPE SP. Z O.O. ZGŁOSZONY BENEFICJENT RZECZYWISTY SPÓŁEK TRITON FUND IV F&F L.P., GALAPAGOS LUXCO S. Á R.L,, GALAPAGOS MIDCO S. Á R.L., MANGROVE LUXCO I S. Á.R.L., MANGROVE LUXCO II S. Á.R.L., MANGROVE LUXCO III S. Á.R.L, MANGROVE LUXCO IV S. Á.R.L., GALAPAGOS BIDCO S.Á.R.L., WSKAZANY JAKO OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W WW. SPÓŁKACH.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU Z OSOBNA.
LESZEK PAWEŁ TOMASZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2020-02-21
2020-12-10
JÜRGEN VINKENFLÜGEL
PREZES ZARZĄDU
2020-12-10
2022-03-30
RALPH MATHIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-11-29
2017-02-16
RALPH MATHIS
PREZES ZARZĄDU
2017-02-16
2020-02-21
2016-11-29
2022-03-30
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-11-29
2022-03-30
KELVION CENTRAL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-11-29
2022-03-30
UL. KOBALTOWA, 2, OPOLE, 45-641, OPOLE, POLSKA
2016-11-29
2022-03-30
4674Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
2016-11-29
2022-03-30
4669Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
2016-11-29
2022-03-30
4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
2016-11-29
2022-03-30
4673Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
2016-11-29
2022-03-30
461 - SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE
2016-11-29
2022-03-30
3311Z - NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH
2016-11-29
2022-03-30
3312Z - NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
2016-11-29
2022-03-30
479 - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
2016-11-29
2022-03-30
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie