KRS 0000645974
NIP5252684489
REGON36587016100000
NazwaST. VINCENT MEDICAL CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaST. VINCENT MEDICAL CENTER
Data rejestracji 16 lis 2016 (8 lat temu) 16 lis 2016
Data usunięcia 12 mar 2021 12 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MIŁA, 6, WARSZAWA, 00-180, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 270000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252684489
data rejestracji 04 sty 2018
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 04 sty 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8623Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8690B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO #8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH #8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANETOMASZ ADAM MAJSZYK
Wspólnik
2016-11-16
2017-03-27
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ.
Wspólnik
2017-10-26
2021-03-12
5.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 270.000,00 ZŁ
35110762500000
Wspólnik
2017-03-27
2017-10-26
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ.
36343925200000
MARZENA LECH
Członek Organu Nadzoru
2017-10-26
2019-07-18
TOMASZ WACHNICKI
Członek Organu Nadzoru
2017-10-26
2019-01-07
JEAN-LUC CHARLET
Członek Organu Nadzoru
2017-10-26
2019-03-22
XAVIER RIGOLOT
Członek Organu Nadzoru
2019-01-07
2021-03-12
MOEZ KARAOUD
Członek Organu Nadzoru
2019-03-22
2021-03-12
PIOTR WARELUK
Członek Organu Nadzoru
2019-07-18
2021-03-12
TOMASZ ADAM MAJSZYK
Beneficjent
JAROMIR WIESŁAW KULESZYŃSKI
Beneficjent
MAŁGORZATA WĄSIK
Beneficjent
TOMASZ ADAM MAJSZYK
reprezentant
JAROMIR WIESŁAW KULESZYŃSKI
reprezentant
MARZENA ANNA LECH
reprezentant
XAVIER DANIEL JACQUES RIGOLOT
reprezentant
MARZENA ANNA LECH
Beneficjent
XAVIER DANIEL JACQUES RIGOLOT
Beneficjent
MAŁGORZATA WĄSIK
reprezentant
TOMASZ ADAM MAJSZYK
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE (CZŁONEK ZARZĄDU)
JAROMIR WIESŁAW KULESZYŃSKI
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE (CZŁONEK ZARZĄDU)
MAŁGORZATA WĄSIK
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE (CZŁONEK ZARZĄDU)
MARZENA ANNA LECH
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE (CZŁONEK ZARZĄDU)
XAVIER DANIEL JACQUES RIGOLOT
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE (CZŁONEK ZARZĄDU)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU KOLEGIALNEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
TOMASZ ADAM MAJSZYK
PREZES ZARZĄDU
2016-11-16
2017-10-26
TOMASZ ADAM MAJSZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-10-26
2021-03-12
JAROMIR WIESŁAW KULESZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-02-12
2021-03-12
MAŁGORZATA WĄSIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-10-26
2021-03-12
2016-11-16
2018-02-12
UL. ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO, 28, WARSZAWA, 01-769, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie