KRS 0000621555
NIP5252661614
REGON36462431300000
NazwaBARBUDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBARBUDA
Data rejestracji 03 cze 2016 (8 lat temu) 03 cze 2016
Data usunięcia 19 sie 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZAKAMAREK, 57, WARSZAWA, 02-998, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#7021 STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAKAMIL MACIEJ GORZELNIK
Wspólnik
2016-06-03
2017-02-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
BRACANO LIMITED
Wspólnik
2017-02-13
2021-01-05
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
Wspólnik
2021-01-05
2021-08-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
14602571600000
JAN STANISŁAW TATRZAŃSKI
Beneficjent
JERZY STANISŁAW PAJĄK
reprezentant
JAN STANISŁAW TATRZAŃSKI
Beneficjent
POSIADANIE 100% UDZIAŁÓW W CAROTEX AROMATY SP. Z O.O. , BĘDACYM JEDYNYM WSPÓLNIKIEM BARBUDA SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
KAMIL MACIEJ GORZELNIK
PREZES ZARZĄDU
2016-06-03
2017-07-26
TOMASZ MATCZUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-02-13
2017-07-26
JERZY STANISŁAW PAJĄK
PREZES ZARZĄDU
2017-07-26
2021-08-19
2016-06-03
2021-01-05
UL. WARECKA, 11A, WARSZAWA, 00-034, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie