KRS 0000619128
NIP7792442710
REGON36449317600000
NazwaORCHID INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaORCHID INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 19 maj 2016 (8 lat temu) 19 maj 2016
Data usunięcia 23 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. POLNA, 8A, BIAŁOBRZEGI, 26-800, BIAŁOBRZEGI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7792442710
data rejestracji 21 gru 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 04 mar 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3212Z PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #45 BUDOWNICTWO #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCHWspólnik
2016-05-19
2022-02-23
36443279500000
MIROSŁAW TOMASZ LISIEWSKI
Wspólnik
2017-01-13
2017-05-19
RAFAŁ LISIEWSKI
Wspólnik
2017-05-19
2018-07-27
RENATA MARTA LISIEWSKA
Wspólnik
2018-07-27
2022-02-23
RENATA MARTA LISIEWSKA
Beneficjent
JANUSZ MARIAN KLICH
reprezentant
MIROSŁAW TOMASZ LISIEWSKI
reprezentant
PATRYK PRATT
Prokurent
2017-01-13
2021-04-30
PROKURA SAMOISTNA
ŁUKASZ PIOTR SZCZEŚNIAK
Prokurent
2019-09-06
2022-02-23
PROKURA SAMOISTNA
RENATA MARTA LISIEWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ TO JEST SPÓŁKA ORCHID INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BIAŁOBRZEGACH. ORCHID INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST REPREZENTOWANA NASTĘPUJĄCO: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2016-05-19
2022-02-23
36443279500000
2016-05-19
2017-01-13
UL. GRUNWALDZKA, 107, POZNAŃ, 60-313, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie