KRS 0000497995
NIP7981476934
REGON14710686500000
NazwaEOCENE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaEOCENE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 14 lut 2014 (11 lat temu) 14 lut 2014
Data usunięcia 19 paź 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres POLNA, 8A, BIAŁOBRZEGI RADOMSKIE, 26-800, BIAŁOBRZEGI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#45 BUDOWNICTWO #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAJAN FRANCISZEK LISIEWSKI
Wspólnik
2014-02-14
2017-02-22
MIROSŁAW TOMASZ LISIEWSKI
Wspólnik
2014-02-14
2017-02-22
PEWEX LLC
Wspólnik
2017-02-22
2017-10-19
BEST SELLERS LLC
Wspólnik
2017-02-22
2017-10-19
WITOLD WŁADYSŁAW RYCZKO
Prokurent
2014-02-14
2017-02-22
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI TJ. EOCENE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, KTÓRA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU ŁUKASZA PIOTRA SZCZĘŚNIAK.
Członek Organu Reprezentacji
2014-02-14
2017-10-19
14706882800000
2014-02-14
2017-09-14
LISIEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie