KRS 0000440340
NIP5223001039
REGON14639280500000
NazwaJWJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaJWJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 16 lis 2012 (12 lat temu) 16 lis 2012
Data usunięcia 05 maj 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres AL.KRAKOWSKA, 264, WARSZAWA, 02-210, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAADRIAN DAMIAN LISIEWSKI
Wspólnik
2012-11-16
2017-05-05
JOANNA WANDA POTKAŃSKA RYCZKO
Prokurent
2014-02-14
2017-02-06
PROKURA SAMOISTNA
JAN FRANCISZEK LISIEWSKI
Prokurent
2016-07-01
2017-02-28
PROKURA SAMODZIELNA
ŁUKASZ PIOTR SZCZEŚNIAK
Likwidator
2017-02-28
2017-05-05
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI W IMIENIU KTÓREGO STAJE JEGO ZARZĄD Z REPREZENTACJĄ - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W OSOBIE PREZESA ZARZĄDU - ŁUKASZ SZCZEŚNIAK - PESEL 86021003534
Członek Organu Reprezentacji
2012-11-16
2017-02-28
14636620000000
2012-11-16
2017-02-28
JWJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie