KRS 0000462194
NIP5223006108
REGON14667499800000
NazwaLISIEWSKI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaLISIEWSKI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 13 maj 2013 (11 lat temu) 13 maj 2013
Data usunięcia 22 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. WILLIAMA HEERLEINA LINDLEYA, 16, WARSZAWA, 02-013, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5223006108
data rejestracji 01 cze 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 22 lis 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAŁUKASZ PIOTR SZCZEŚNIAK
Beneficjent
ŁUKASZ PIOTR SZCZEŚNIAK
reprezentant
Wspólnik
2013-05-13
2021-11-22
14663626500000
ADRIAN DAMIAN LISIEWSKI
Wspólnik
2013-05-13
2016-12-21
WEB TRADERS LLC
Wspólnik
2016-12-21
2018-02-26
VALERY YUREVICH
Wspólnik
2018-02-26
2021-11-22
JOANNA WANDA POTKAŃSKA RYCZKO
Prokurent
2013-05-13
2017-01-25
SAMOISTNA
ŁUKASZ PIOTR SZCZEŚNIAK
Beneficjent
REPREZENTANT SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST: LISIEWSKI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. LISIEWSKI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANA JEST NASTĘPUJĄCO: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI ŁUKASZ PIOTR SZCZEŚNIAK - PREZES ZARZĄDU
Członek Organu Reprezentacji
2013-05-13
2021-11-22
14663626500000
2013-05-13
2014-03-07
GRUPA LISIEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2013-05-13
2020-04-08
AL.KRAKOWSKA, 264, WARSZAWA, 02-210, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie