KRS 0000613401
NIP6572908873
REGON26065439000000
NazwaNOBILIS - PROJEKT ECHO - 117 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaNOBILIS - PROJEKT ECHO - 117 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 20 kwi 2016 (8 lat temu) 20 kwi 2016
Data usunięcia 24 mar 2023 24 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. EDMUNDA MASSALSKIEGO, 3, KIELCE, 25-636, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6572908873
data rejestracji 21 gru 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 12 paź 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHWspólnik
2016-04-20
2023-03-24
36248180300000
SPV DEVELOPMENT (SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SPÉCIALE)
Wspólnik
2016-04-20
2017-04-25
Wspólnik
2017-04-25
2023-03-24
14616074000000
MARCIN ANDRZEJ NIEWOLSKI
Beneficjent
MARCIN ANDRZEJ NIEWOLSKI
reprezentant
MARCIN ANDRZEJ NIEWOLSKI
Beneficjent
KLUCZOWE STANOWISKO ZARZĄDCZE
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONE SĄ OSOBY DZIAŁAJACE W IMIENIU I NA RZECZ KOMPLEMENTARIUSZA ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI PRZEWIDZIANYMI DLA TEJ SPÓŁKI. KOMANDYTARIUSZE MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JAKO PEŁNOMOCNIK LUB PROKURENT SPÓŁKI. W TAKIM WYPADKU PEŁNOMOCNICTWO LUB PROKURA ZOSTANĄ UDZIELONE OSOBOM STATUTOWO DZIAŁAJĄCYM W IMIENIU I NA RZECZ KOMANDYTARIUSZA LUB INNYM OSOBOM WSKAZANYM PRZEZ KOMANDYTARIUSZA.
Członek Organu Reprezentacji
2016-04-20
2023-03-24
36248180300000
2016-04-20
2018-01-24
AL. SOLIDARNOŚCI, 36, KIELCE, 25-323, KIELCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie