KRS 0000605480
NIP7010559014
REGON36396066400000
NazwaNCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNCT
Data rejestracji 14 mar 2016 (9 lat temu) 14 mar 2016
Data usunięcia 31 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BAKAŁARZEWSKA, 19, SUWAŁKI, 16-400, SUWAŁKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7010559014
data rejestracji 02 sty 2017
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 09 paź 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGIIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIADANIEL OMILIANOWICZ
Wspólnik
2016-03-14
2016-05-17
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 ZŁ
NATALIA ANNA STARANOWICZ
Wspólnik
2016-03-14
2020-12-31
60 (SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000 (TRZY TYSIĄCE) ZŁOTYCH
STANISŁAW LUTOSTAŃSKI
Wspólnik
2016-03-14
2020-03-31
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ
JANUSZ STARANOWICZ
Wspólnik
2016-05-17
2020-12-31
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁOTYCH
JANUSZ STARANOWICZ
Likwidator
2020-03-30
2020-12-31
NATALIA ANNA STARANOWICZ
Beneficjent
JANUSZ STARANOWICZ
Beneficjent
JANUSZ STARANOWICZ
reprezentant
NATALIA ANNA STARANOWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JANUSZ STARANOWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM. PREZES ZARZĄDU I WICEPREZESI ZARZĄDU UPRAWNIENI SIĄ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
KAROL KOŚCIUCH
PREZES ZARZĄDU
2016-03-14
2016-05-17
JANUSZ STARANOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2016-05-17
2020-03-30
2016-03-14
2020-03-30
NCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-03-14
2016-05-17
UL. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R., 23, WARSZAWA, 02-366, WARSZAWA, POLSKA
2016-05-17
2020-03-31
UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 47, SUWAŁKI, 16-400, SUWAŁKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie