KRS 0000560337
NIP8442355069
REGON36162423500000
NazwaSTOFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSTOFO
Data rejestracji 27 maj 2015 (9 lat temu) 27 maj 2015
Data usunięcia 11 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 47, SUWAŁKI, 16-400, SUWAŁKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8442355069
data rejestracji 11 gru 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 18 gru 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0220Z POZYSKIWANIE DREWNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1310A PRODUKCJA PRZĘDZY BAWEŁNIANEJ #1310B PRODUKCJA PRZĘDZY WEŁNIANEJ #1310C PRODUKCJA PRZĘDZY Z WŁÓKIEN CHEMICZNYCH #1310D PRODUKCJA PRZĘDZY Z POZOSTAŁYCH WŁÓKIEN TEKSTYLNYCH, WŁĄCZAJĄC PRODUKCJĘ NICI #1320A PRODUKCJA TKANIN BAWEŁNIANYCH #1320B PRODUKCJA TKANIN WEŁNIANYCH #1320C PRODUKCJA TKANIN Z WŁÓKIEN CHEMICZNYCH #1320D PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TKANIN #1330Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCHJANUSZ STARANOWICZ
Likwidator
2020-08-05
2021-10-11
JANUSZ STARANOWICZ
Beneficjent
JANUSZ STARANOWICZ
reprezentant
JANUSZ STARANOWICZ
Wspólnik
2015-05-27
2016-03-17
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
DANIEL OMILIANOWICZ
Wspólnik
2015-05-27
2016-09-22
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
NATALIA ANNA STARANOWICZ
Wspólnik
2016-03-17
2016-10-31
76 (SIEDEMDZIESIĄT SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.800 (TRZY TYSIĄCE OSIEMSET) ZŁOTYCH
JANUSZ STARANOWICZ
Wspólnik
2016-09-22
2021-10-11
95 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.750 (CZTERY TYSIĄCE SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
JANUSZ STARANOWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM. PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZESI ZARZĄDU - SAMODZIELNIE.
KAROL KOŚCIUCH
PREZES ZARZĄDU
2016-03-17
2016-09-22
NATALIA ANNA STARANOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2016-09-22
2016-10-31
JANUSZ STARANOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2016-10-31
2020-08-05
JANUSZ STARANOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2015-05-27
2016-03-17
DANIEL OMILIANOWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-05-27
2016-03-17
2015-05-27
2020-08-05
STOFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-05-27
2016-09-22
UL. INNOWACYJNA, 1, SUWAŁKI, 16-400, SUWAŁKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie