KRS 0000597031
NIP5213719002
REGON36353943300000
NazwaTIMEOUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTIMEOUT
Data rejestracji 18 sty 2016 (9 lat temu) 18 sty 2016
Data usunięcia 15 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DOMANIEWSKA, 39A, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213719002
data rejestracji 11 lut 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 cze 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5821Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA GIER KOMPUTEROWYCH W TRYBIE ONLINE #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCHWspólnik
2016-01-18
2020-09-15
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁOTYCH
20070291900000
KONRAD KRZYSZTOF SAMULSKI VEL SMULSKI
Wspólnik
2016-01-18
2020-09-15
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁOTYCH
RADOSŁAW KOWALEWSKI
Wspólnik
2016-01-18
2020-09-15
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁOTYCH
TOMASZ SZULC
Wspólnik
2016-01-18
2020-09-15
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁOTYCH
GRZEGORZ PAWEŁ KACZOREK
Wspólnik
2016-01-18
2020-09-15
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁOTYCH
PRZEMYSŁAW WACŁAW PIĘTA
Członek Organu Nadzoru
2016-01-18
2020-09-15
GRZEGORZ PAWEŁ KACZOREK
Członek Organu Nadzoru
2016-01-18
2020-09-15
RADOSŁAW KOWALEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-01-18
2020-09-15
TOMASZ SĘK
Członek Organu Nadzoru
2016-01-18
2020-09-15
TOMASZ SZULC
Likwidator
2019-01-03
2020-09-15
GRZEGORZ PAWEŁ KACZOREK
Likwidator
2019-01-03
2020-09-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
TOMASZ SZULC
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-01-18
2019-01-03
KONRAD KRZYSZTOF SAMULSKI VEL SMULSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-01-18
2019-01-03
2016-01-18
2019-01-03
TIMEOUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie