KRS 0000569494
NIP7010499223
REGON36217611200000
NazwaUNIVAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaUNIVAIL
Data rejestracji 31 lip 2015 (9 lat temu) 31 lip 2015
Data usunięcia 24 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PUŁAWSKA, 2WEJŚCIE A, WARSZAWA, 02-566, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email UNIVAIL@UNIVAIL.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#2053Z PRODUKCJA OLEJKÓW ETERYCZNYCH #2042Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETADRIAN ADAM SZUFNARA
Wspólnik
2015-07-31
2018-01-24
506 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 63250,00 ZŁ
Wspólnik
2015-07-31
2018-01-24
784 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 98000,00 ZŁ
20070291900000
STANISŁAW JAN CIEŚLAK
Wspólnik
2015-07-31
2018-01-24
310 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 38750,00 ZŁ
STANISŁAW JAN CIEŚLAK
Likwidator
2017-04-21
2018-01-24
ADRIAN ADAM SZUFNARA
Likwidator
2017-04-21
2018-01-24
MICHAŁ RADOSŁAW SZUFNARA
Członek Organu Nadzoru
2015-07-31
2018-01-24
TOMASZ SĘK
Członek Organu Nadzoru
2016-03-17
2018-01-24
MATEUSZ WODZIK
Członek Organu Nadzoru
2015-07-31
2018-01-24
PRZEMYSŁAW WACŁAW PIĘTA
Członek Organu Nadzoru
2015-07-31
2018-01-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ŁĄCZNIE I KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
ADRIAN ADAM SZUFNARA
PREZES ZARZĄDU
2015-07-31
2017-04-21
STANISŁAW JAN CIEŚLAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-07-31
2017-04-21
2015-07-31
2017-04-21
UNIVAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-07-31
2017-04-21
UL. MOKOTOWSKA, 1, WARSZAWA, 00-640, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie