KRS 0000590547
NIP7010527155
REGON36319932200000
NazwaEDOKTOR24 INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEDOKTOR24 INTERNATIONAL
Data rejestracji 09 gru 2015 (9 lat temu) 09 gru 2015
Data usunięcia 27 mar 2023 27 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. LWOWSKA, 15, WARSZAWA, 00-660, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 714850,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7010527155
data rejestracji 18 gru 2015
status Czynny
19114019770000306090001001
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆDAVRAIN MANAGEMENT LTD
Wspólnik
2015-12-09
2023-03-27
3230 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 161.500,00 ZŁ
MATEUSZ CEZARY FLIS
Wspólnik
2015-12-09
2023-03-27
5562 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 278100,00 ZŁ
Wspólnik
2015-12-09
2021-09-13
1255 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 62.750,00 ZŁ
14379630100000
LUNA CAPITAL LLC
Wspólnik
2015-12-09
2023-03-27
5038 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 251.900,00 ZŁ
CEZARY ANDRZEJ KUBACKI
Członek Organu Nadzoru
2015-12-09
2023-03-27
ANNA RENATA MITROS
Członek Organu Nadzoru
2015-12-09
2023-03-27
DAMIAN ZENON KRÓL
Członek Organu Nadzoru
2015-12-09
2023-03-27
JACEK RYSZARD KRYSZYN
Członek Organu Nadzoru
2015-12-09
2023-03-27
CEZARY KUBACKI
Beneficjent
MATEUSZ CEZARY FLIS
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
KONRAD ROMAN PANKIEWICZ
Beneficjent
CEZARY KUBACKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
KONRAD ROMAN PANKIEWICZ
Beneficjent
KOMPLEMENTARISZ W SPÓŁCE POSIADAJĄCEJ PONAD 25% UDZIAŁÓW
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO, REPREZENTACJA SPÓŁKI BĘDZIE WYMAGAŁA DLA SWOJEJ SKUTECZNOŚCI I WAŻNOŚCI OBECNOŚCI DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA SPÓŁKI BĘDZIE WYMAGAŁA DLA SWOJEJ SKUTECZNOŚCI I WAŻNOŚCI OBECNOŚCI JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
MATEUSZ CEZARY FLIS
PREZES ZARZĄDU
2015-12-09
2023-03-27
2015-12-09
2021-09-13
UL. STANISŁAWA NOAKOWSKIEGO, 4, WARSZAWA, 00-666, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie