KRS 0000448432
NIP7010366485
REGON14650857300000
NazwaPARTNERS & VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPARTNERS & VENTURES
Data rejestracji 23 sty 2013 (12 lat temu) 23 sty 2013
Data usunięcia 12 gru 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DYNASY, 18, WARSZAWA, 00-354, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@PARTNERSANDVENTURES.COM
Dane podatkowe
NIP 7010366485
data rejestracji 13 lut 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 12 wrz 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#620 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6619 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6910 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWMICHAŁ MARCIN CIEMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-01-27
2016-09-02
MICHAŁ STANISŁAW MARKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-01-27
2016-09-02
MARCIN TOMASZ MARKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2016-07-12
2018-12-12
PIOTR PAWEŁ LEMBAS
Członek Organu Nadzoru
2016-07-12
2018-12-12
JANUSZ KUKLO
Członek Organu Nadzoru
2016-09-02
2018-12-12
ANNA KATARZYNA KARPETA
Członek Organu Nadzoru
2015-01-27
2016-07-12
DAMIAN ZENON KRÓL
Beneficjent
DAMIAN ZENON KRÓL
zgłaszający - członek zarządu
MARCIN TOMASZ MARKIEWICZ
Wspólnik
2017-09-07
2018-12-12
87 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.350,00 ZŁ
PRZEMYSŁAW JAN KRZEMIENIECKI
Wspólnik
2013-01-23
2014-09-29
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH
ANNA KATARZYNA KARPETA
Wspólnik
2013-01-23
2018-12-12
152 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.600,00 ZŁ
DAMIAN ZENON KRÓL
Wspólnik
2013-01-23
2013-11-28
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH
SŁAWOMIR KARPETA
Wspólnik
2014-09-29
2015-01-27
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH
MICHAŁ MARCIN CIEMIŃSKI
Wspólnik
2015-01-27
2016-02-19
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000 ZŁ
DAMIAN ZENON KRÓL
Wspólnik
2017-09-07
2018-12-12
360 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.000,00 ZŁ
DAWID ANDRZEJ KORUBA
Prokurent
2016-07-12
2018-12-12
PROKURA SAMOISTNA
DAMIAN ZENON KRÓL
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
85/105 UDZIAŁÓW W KAPITALE, PREZES ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE
DAMIAN ZENON KRÓL
PREZES ZARZĄDU
2013-01-23
2018-12-12
ANNA KATARZYNA KARPETA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-01-23
2015-01-27
PRZEMYSŁAW JAN KRZEMIENIECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-01-23
2014-09-01
ANNA KATARZYNA KARPETA
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-07-12
2018-12-12
2013-01-23
2013-11-28
MOKOTOWSKA, 1, WARSZAWA, 00-640, WARSZAWA, POLSKA
2013-11-28
2014-09-29
POSTĘPU, 15C, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA
2014-09-29
2017-09-07
WIŚLANA, 8, WARSZAWA, 00-317, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie