KRS 0000157295
NIP5242458805
REGON01545249500000
Nazwa"MULTIPLE BRANDS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMULTIPLE BRANDS
Data rejestracji 31 mar 2003 (21 lat temu) 31 mar 2003
Data usunięcia 27 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZŁOTA, 59, WARSZAWA, 00-120, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIUPETER KLOSE
Beneficjent
1961-05-31
ŁUKASZ WIERZBICKI
reprezentant
PETER KLOSE
Wspólnik
2003-03-31
2014-09-03
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000 ZŁ
1961-05-31
GINGER OVERSEAS S.A.
Wspólnik
2014-09-03
2021-09-27
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
CEZARY ANDRZEJ KUBACKI
Prokurent
2014-09-03
2020-09-29
PROKURA SAMOISTNA
ŁUKASZ WIERZBICKI
Prokurent
2020-09-29
2020-10-21
PROKURA SAMOISTNA
ŁUKASZ WIERZBICKI
Likwidator
2021-03-08
2021-09-27
PETER KLOSE
Beneficjent
OSOBA, KTÓRA KONTROLUJE PODMIOT GOSPODARCZY, KTÓRY JEST W POSIADANIU MIN. 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE LUB GŁOSÓW
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PETER KLOSE
PREZES ZARZĄDU
2003-03-31
2020-10-21
1961-05-31
ŁUKASZ WIERZBICKI
PREZES ZARZĄDU
2020-10-21
2021-03-08
2003-03-31
2021-03-08
"MULTIPLE BRANDS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-03-31
2011-10-17
MATYLDY, 35, WARSZAWA, 03-606, WARSZAWA, POLSKA
2011-10-17
2020-09-29
-----, -----, WARSZAWA, -----, -----, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie