KRS 0000576475
NIP5223038947
REGON36254313100000
NazwaELBRUS OZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaELBRUS OZE
Data rejestracji 22 wrz 2015 (9 lat temu) 22 wrz 2015
Data usunięcia 04 lip 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DOMANIEWSKA, RECEPCJA A, 52, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email OFFICE@ELBRUSGREENENERGY.COM
Dane podatkowe
NIP 5223038947
data rejestracji 15 wrz 2016
status Czynny
38114020620000321571001001
mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA
11114020620000321571001002
mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHWspólnik
2022-05-11
2024-07-04
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
38863057100000
ELBRUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Wspólnik
2021-10-28
2022-05-11
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ
364689229
Wspólnik
2015-09-22
2016-06-07
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
30226663200000
ARTUR ZBIGNIEW KASNER
Wspólnik
2016-06-07
2021-10-28
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ
KRYSTIAN OSKAR KASNER
zgłaszający - członek zarządu
PAULINA MIKOŁAJEWSKA
zgłaszający - prokurent
ARTUR ZBIGNIEW KASNER
Beneficjent
PAULINA MIKOŁAJEWSKA
Prokurent
2023-05-18
2024-07-04
PROKURA ŁĄCZNA UMOCOWUJĄCA WYŁĄCZNIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI RAZEM Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.
ARTUR ZBIGNIEW KASNER
Beneficjent
ARTUR KASNER POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BANGTINO LTD Z SIEDZIBĄ W NIKOZJI; BANGTINO LTD POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ELBRUS GREEN ENERGY ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.; ELBRUS GREEN ENERGY ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O. POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI ZGŁASZANEJ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
BOGDAN JACEK DUDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-09-22
2016-06-07
ARTUR ZBIGNIEW KASNER
PREZES ZARZĄDU
2016-06-07
2019-06-06
KRYSTIAN OSKAR KASNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-06-07
2024-07-04
MAREK HENRYK ŚWIERCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-06-06
2021-10-28
ARKADIUSZ KĘSICKI
PREZES ZARZĄDU
2021-10-28
2023-05-18
MARCIN SZCZECHOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-05-18
2023-07-24
MARZENA ANNA KOWALIKOWSKA GIEŁDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-06-07
2019-06-06
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-31
SprFinJednostkaMala
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
B. Koszty działalności operacyjnej | 54076.58 |
II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
III. Usługi obce | 52851.58 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 667.5 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 557.5 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -54076.58 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 0.64 |
IV. Inne przychody operacyjne | 0.64 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 14106.53 |
III. Inne koszty operacyjne | 14106.53 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -68182.47 |
H. Koszty finansowe | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -68182.47 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -68182.47 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 55010.59 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 54518.59 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 393000 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -320298.94 |
VI. Zysk (strata) netto | -68182.47 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 492 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 492 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 492 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 492 |
– do 12 miesięcy | 492 |
Aktywa razem | 55010.59 |
B. Aktywa obrotowe | 55010.59 |
II. Należności krótkoterminowe | 38432.25 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 38432.25 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 34898 |
C. inne | 3534.25 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 16142.92 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16142.92 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16142.92 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16142.92 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 435.42 |
2015-09-22
2021-10-28
TOUCAN 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-09-22
2017-06-12
RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
2017-06-12
2021-10-28
UL. ŚWIĘTOKRZYSKA, 22, INOWROCŁAW, 88-100, INOWROCŁAW, POLSKA
2021-10-28
2022-05-11
UL. KURHAN, 4, WARSZAWA, 02-203, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie