KRS 0000426447
NIP5213633418
REGON14620078600000
NazwaMARKET-DETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMARKET-DETAL
Data rejestracji 09 lip 2012 (12 lat temu) 09 lip 2012
Data usunięcia 12 cze 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚWIĘTOKRZYSKA, 22, INOWROCŁAW, 88-100, INOWROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAMAGDALENA AGNIESZKA BOROWIEC
Prokurent
2013-01-07
2016-08-11
PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z DRUGIM PROKURENTEM.
MARIUSZ OLSZEWSKI
Prokurent
2013-01-07
2017-12-13
PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z DRUGIM PROKURENTEM.
DOMELIUS LIMITED
Wspólnik
2012-07-09
2017-11-09
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2017-11-09
2018-06-12
50 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ
34090483000000
ARTUR BOGUSŁAW GÓRALCZYK
Likwidator
2017-12-13
2018-06-12
ARTUR ZBIGNIEW KASNER
Członek Organu Nadzoru
2012-07-09
2014-06-09
ROBERT KAROL KASNER
Członek Organu Nadzoru
2012-07-09
2017-11-30
STANISŁAW ANTONI SOSNOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-07-09
2017-11-30
ROBERT ZAŁĘSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-07-09
2017-11-30
PAWEŁ SCOTT
Członek Organu Nadzoru
2012-08-20
2014-06-18
EMIL WIKTOR DACIUK
Członek Organu Nadzoru
2014-06-18
2017-11-30
ARTUR ZBIGNIEW KASNER
Członek Organu Nadzoru
2015-05-07
2017-11-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ZBIGNIEW WYSOCKI
PREZES ZARZĄDU
2012-07-09
2014-06-09
ZBIGNIEW WYSOCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-06-09
2015-09-14
ZBIGNIEW WYSOCKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-09-14
2017-12-13
ARTUR BOGUSŁAW GÓRALCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-07-09
2015-03-12
ARTUR BOGUSŁAW GÓRALCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-03-12
2015-05-07
ARTUR BOGUSŁAW GÓRALCZYK
PREZES ZARZĄDU
2015-05-07
2017-12-13
ARTUR ZBIGNIEW KASNER
PREZES ZARZĄDU
2014-06-09
2015-05-07
ARKADIUSZ KĘSICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-09-08
2017-12-13
KRZYSZTOF PIOTR WOJCIECHOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-11-26
2015-11-18
MAREK MŁOTEK KUCHARCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-12-28
2017-12-13
2012-07-09
2017-12-13
MARKET-DETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-07-09
2012-12-06
KIERBEDZIA, 4, WARSZAWA, 00-728, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie