KRS 0000473267
NIP7743216706
REGON14672771400000
NazwaPROFITS 2013 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPROFITS 2013
Data rejestracji 14 sie 2013 (11 lat temu) 14 sie 2013
Data usunięcia 04 gru 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TYSIĄCLECIA, 14, PŁOCK, 09-400, PŁOCK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 135477000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7743216706
data rejestracji 28 mar 2014
status Czynny
49109013330000000121356537
SANPL 3 Oddział w Płocku
Al. Stanisława Jachowicza 49 09-400 Płock POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIASTANISŁAW ANTONI SOSNOWSKI
reprezentant
STANISŁAW ANTONI SOSNOWSKI
Beneficjent
STANISŁAW ANTONI SOSNOWSKI
Wspólnik
2013-08-14
2015-12-04
270953 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 135.476.500 ZŁ
STANISŁAW ANTONI SOSNOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
POŚREDNIA WŁASNOŚĆ OGÓŁU PRAW I OBOWIĄZKÓW W SPÓŁCE JAWNEJ PROFITS 2013 SPÓŁKA JAWNA ZA POŚREDNICTWEM SPÓŁKI FREEK SP. Z O.O (WARTOŚĆ WKŁADU 499,99), W KTÓREJ STANISŁAW SOSNOWSKI POSIADA 100% UDZIAŁÓW.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
STANISŁAW ANTONI SOSNOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-08-14
2015-12-04
2013-08-14
2015-12-04
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-08-14
2015-12-04
PROFITS 2013 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-08-14
2015-12-04
TYSIĄCLECIA, 14, PŁOCK, 09-400, PŁOCK, POLSKA
2015-09-03
2015-12-04
7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2015-09-03
2015-12-04
6419Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
2015-09-03
2015-12-04
6420Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2015-09-03
2015-12-04
6491Z - LEASING FINANSOWY
2015-09-03
2015-12-04
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2015-09-03
2015-12-04
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2015-09-03
2015-12-04
6612Z - DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH
2015-09-03
2015-12-04
6619Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2015-09-03
2015-12-04
6910Z - DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA
2015-09-03
2015-12-04
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie