KRS 0000592326
NIP7831735133
REGON36327235500000
NazwaSNOWFINCH 10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSNOWFINCH 10
Data rejestracji 18 gru 2015 (9 lat temu) 18 gru 2015
Data usunięcia 27 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SEWERYNA MIELŻYŃSKIEGO, 14, POZNAŃ, 61-725, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 149940000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7831735133
data rejestracji 07 paź 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 07 lip 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJIWspólnik
2015-12-18
2016-06-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000,00 ZŁ
30226663200000
KRYSTIAN OSKAR KASNER
Wspólnik
2016-06-30
2016-07-01
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
ARTUR ZBIGNIEW KASNER
Wspólnik
2016-07-01
2022-10-27
2.998.700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 149.935.000,0 ZŁ
ARTUR ZBIGNIEW KASNER
Beneficjent
MAREK HENRYK ŚWIERCZYŃSKI
reprezentant
KRYSTIAN OSKAR KASNER
reprezentant
ARTUR ZBIGNIEW KASNER
reprezentant
ARTUR ZBIGNIEW KASNER
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST (I) PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, (II) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB (III) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
BOGDAN JACEK DUDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-12-18
2016-06-30
ARTUR ZBIGNIEW KASNER
PREZES ZARZĄDU
2016-06-30
2022-10-27
KRYSTIAN OSKAR KASNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-06-30
2022-10-27
MARZENA ANNA KOWALIKOWSKA GIEŁDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-06-30
2019-05-07
MAREK HENRYK ŚWIERCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-05-07
2022-10-27
2015-12-18
2022-10-27
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-12-18
2022-10-27
SNOWFINCH 10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-12-18
2022-10-27
UL. SEWERYNA MIELŻYŃSKIEGO, 14, POZNAŃ, 61-725, POZNAŃ, POLSKA
2015-12-18
2022-10-27
7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2016-06-30
2022-10-27
6420Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2016-06-30
2022-10-27
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2016-06-30
2022-10-27
6419Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
2016-06-30
2022-10-27
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2016-06-30
2022-10-27
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2016-06-30
2022-10-27
46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2016-06-30
2022-10-27
47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2016-06-30
2022-10-27
4511Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
2016-06-30
2022-10-27
855 - POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie