KRS 0000573954
NIP5922264810
REGON36242647700000
NazwaHORECA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaHORECA HOLDING
Data rejestracji 04 wrz 2015 (9 lat temu) 04 wrz 2015
Data usunięcia 18 maj 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY, 27, PRUSZCZ GDAŃSKI, 83-000, PRUSZCZ GDAŃSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 640000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji640000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHDOROTA SZULC
Członek Organu Nadzoru
2015-09-04
2021-04-13
ANNA KRYSTYNA GNIEWKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2015-09-04
2021-04-13
SABINA RADOMSKA
Członek Organu Nadzoru
2021-04-13
2023-05-18
WIESŁAWA CHOINKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2015-09-04
2021-04-13
BOŻENA PIETRAS
Członek Organu Nadzoru
2021-04-13
2023-05-18
WIESŁAWA CHOINKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2021-05-26
2023-05-18
MAŁGORZATA CECYLIA WŁODARCZYK
Beneficjent
TADEUSZ WŁODARCZYK
Beneficjent
RAFAŁ GAWRZYAŁ
zgłaszający - członek zarządu
MAŁGORZATA CECYLIA WŁODARCZYK
Beneficjent
BENEFICJENT POŚREDNIO SPRAWUJE KONTROLĘ NAD PODMIOTEM POSIADAJĄCYM POWYŻEJ 25% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM IGLOTEX S.A. - JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI
TADEUSZ WŁODARCZYK
Beneficjent
BENEFICJENT POŚREDNIO SPRAWUJE KONTROLĘ NAD PODMIOTEM POSIADAJĄCYM POWYŻEJ 25% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM IGLOTEX S.A. - JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
RYSZARD JÓZEF GNIEWKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-09-04
2018-07-09
RAFAŁ GAWRZYAŁ
PREZES ZARZĄDU
2018-07-09
2023-05-18
2015-09-04
2016-11-16
UL. GŁÓWNA, 42, SKÓRCZ, 83-220, SKÓRCZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie