KRS 0000566913
NIP5242782316
REGON36202922700000
NazwaBIOGREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBIOGREEN
Data rejestracji 13 lip 2015 (9 lat temu) 13 lip 2015
Data usunięcia 13 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MODLIŃSKA, 61, WARSZAWA, 03-199, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5242782316
data rejestracji 22 lip 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 wrz 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1041Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH #2013Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH #2014Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH #2015Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIASEBASTIAN FILIP KWAPULIŃSKI
zgłaszający - likwidator
DARIUSZ KAMIŃSKI
Beneficjent
RUTH AGIUS SCICLUNA BUTTIGIEG
Beneficjent
1978-01-27
ADRIANA CAMILLERI VASSALLO
Beneficjent
1974-07-04
KURT RISIOTT
Beneficjent
1981-10-07
DOROTA WERONIKA OTULAK
Beneficjent
FRANCIS VASSALLO
Beneficjent
1948-10-03
E.T.I.A. SAS
Wspólnik
2015-07-13
2018-11-08
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500 ZŁOTYCH
Wspólnik
2016-03-31
2023-01-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
28001465700000
SEBASTIAN FILIP KWAPULIŃSKI
Prokurent
2015-07-13
2018-11-08
PROKURA SAMOISTNA
SEBASTIAN FILIP KWAPULIŃSKI
Likwidator
2018-11-08
2023-01-13
DARIUSZ KAMIŃSKI
Beneficjent
WSKAZANA OSOBA JEST WIĘKSZOŚCIOWYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI METAL EXPERT SP. Z O. O. (90%) BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI METAL EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM POSIADAJĄCYM 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGŁASZAJĄCEJ.
ZAŁOŻYCIEL I BENEFICJENT KI FOUNDATION, FUNDACJI PRYWATNEJ Z SIEDZIBĄ NA MALCIE, BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM POSIADAJĄCYM 49 999 ZŁ WKŁADU W SPÓŁCE METAL EXPERT 2005 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVEST SP. K., KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI METAL EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.J. WKŁAD SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ DO SPÓŁKI JAWNEJ POSIADAJĄCEJ 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGŁASZAJĄCEJ WYNOSI 200 000 ZŁ.
RUTH AGIUS SCICLUNA BUTTIGIEG
Beneficjent
OSOBA TA PEŁNI FUNKCJĘ ZARZĄDCZĄ JAKO REPREZENTANT ADMINISTRATORA KI FOUNDATION, FUNDACJI PRYWATNEJ Z SIEDZIBĄ NA MALCIE, BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM POSIADAJĄCYM 49 999 ZŁ WKŁADU W SPÓŁCE METAL EXPERT 2005 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVEST SP. K., KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI METAL EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.J. WKŁAD SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ DO SPÓŁKI JAWNEJ POSIADAJĄCEJ 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGŁASZAJĄCEJ WYNOSI 200 000 ZŁ.
ADRIANA CAMILLERI VASSALLO
Beneficjent
OSOBA TA PEŁNI FUNKCJĘ ZARZĄDCZĄ JAKO REPREZENTANT ADMINISTRATORA KI FOUNDATION, FUNDACJI PRYWATNEJ Z SIEDZIBĄ NA MALCIE, BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM POSIADAJĄCYM 49 999 ZŁ WKŁADU W SPÓŁCE METAL EXPERT 2005 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVEST SP. K., KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI METAL EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.J. WKŁAD SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ DO SPÓŁKI JAWNEJ POSIADAJĄCEJ 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGŁASZAJĄCEJ WYNOSI 200 000 ZŁ.
KURT RISIOTT
Beneficjent
OSOBA TA PEŁNI FUNKCJĘ ZARZĄDCZĄ JAKO REPREZENTANT ADMINISTRATORA KI FOUNDATION, FUNDACJI PRYWATNEJ Z SIEDZIBĄ NA MALCIE, BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM POSIADAJĄCYM 49 999 ZŁ WKŁADU W SPÓŁCE METAL EXPERT 2005 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVEST SP. K., KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI METAL EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.J. WKŁAD SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ DO SPÓŁKI JAWNEJ POSIADAJĄCEJ 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGŁASZAJĄCEJ WYNOSI 200 000 ZŁ.
DOROTA WERONIKA OTULAK
Beneficjent
PROTEKTOR (FUNKCJA NADZORCZA) W KI FOUNDATION FUNDACJI PRYWATNEJ Z SIEDZIBĄ NA MALCIE, BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM POSIADAJĄCYM 49 999 ZŁ WKŁADU W SPÓŁCE METAL EXPERT 2005 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVEST SP. K., KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI METAL EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.J. WKŁAD SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ DO SPÓŁKI JAWNEJ POSIADAJĄCEJ 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGŁASZAJĄCEJ WYNOSI 200 000 ZŁ.
FRANCIS VASSALLO
Beneficjent
OSOBA TA PEŁNI FUNKCJĘ ZARZĄDCZĄ JAKO REPREZENTANT ADMINISTRATORA KI FOUNDATION, FUNDACJI PRYWATNEJ Z SIEDZIBĄ NA MALCIE, BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM POSIADAJĄCYM 49 999 ZŁ WKŁADU W SPÓŁCE METAL EXPERT 2005 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVEST SP. K., KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI METAL EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.J. WKŁAD SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ DO SPÓŁKI JAWNEJ POSIADAJĄCEJ 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGŁASZAJĄCEJ WYNOSI 200 000 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UMOCOWANY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
OLIVIER ANDRÉ LEPEZ
PREZES ZARZĄDU
2015-07-13
2016-03-31
OLIVIER ANDRÉ LEPEZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-03-31
2018-11-08
ANNA DARIA GROCHOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-07-13
2016-03-31
DARIUSZ KAMIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-03-31
2018-11-08
2015-07-13
2018-11-08
BIOGREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie