KRS 0000372176
NIP5252497250
REGON14270813400000
NazwaCONERGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Krótka nazwaCONERGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 02 gru 2010 (14 lat temu) 02 gru 2010
Data usunięcia 04 kwi 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Adres MODLIŃSKA, 61, WARSZAWA, 03-199, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200001,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 200001,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji200001
Dane podatkowe
NIP 5252497250
data rejestracji 01 sty 2011
status Czynny
56114010100000534001001008
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
51114010100000534001001001
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANARUTH AGIUS SCICLUNA BUTTIGIEG
Beneficjent
1978-01-27
ADRIANA CAMILLERI VASSALLO
Beneficjent
1974-07-04
KURT RISIOTT
Beneficjent
1981-10-07
DOROTA WERONIKA OTULAK
Beneficjent
SEBASTIAN FILIP KWAPULIŃSKI
zgłaszający - inny
FRANCIS VASSALLO
Beneficjent
1948-10-03
DARIUSZ KAMIŃSKI
Beneficjent
RUTH AGIUS SCICLUNA BUTTIGIEG
Beneficjent
OSOBA TA PEŁNI FUNKCJĘ ZARZĄDCZĄ JAKO REPREZENTANT ADMINISTRATORA KI FOUNDATION, FUNDACJI PRYWATNEJ Z SIEDZIBĄ NA MALCIE, BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM POSIADAJĄCYM 55 555 ZŁ WKŁADU W SPÓŁCE CONERGA 2010 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K., KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI ZGŁASZAJĄCEJ. WKŁAD SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ DO ZGŁASZAJĄCEJ SPÓŁKI JAWNEJ WYNOSI 200 000 ZŁ.
ADRIANA CAMILLERI VASSALLO
Beneficjent
OSOBA TA PEŁNI FUNKCJĘ ZARZĄDCZĄ JAKO REPREZENTANT ADMINISTRATORA KI FOUNDATION, FUNDACJI PRYWATNEJ Z SIEDZIBĄ NA MALCIE, BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM POSIADAJĄCYM 55 555 ZŁ WKŁADU W SPÓŁCE CONERGA 2010 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K., KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI ZGŁASZAJĄCEJ. WKŁAD SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ DO ZGŁASZAJĄCEJ SPÓŁKI JAWNEJ WYNOSI 200 000 ZŁ.
KURT RISIOTT
Beneficjent
OSOBA TA PEŁNI FUNKCJĘ ZARZĄDCZĄ JAKO REPREZENTANT ADMINISTRATORA KI FOUNDATION, FUNDACJI PRYWATNEJ Z SIEDZIBĄ NA MALCIE, BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM POSIADAJĄCYM 55 555 ZŁ WKŁADU W SPÓŁCE CONERGA 2010 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K., KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI ZGŁASZAJĄCEJ. WKŁAD SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ DO ZGŁASZAJĄCEJ SPÓŁKI JAWNEJ WYNOSI 200 000 ZŁ.
DOROTA WERONIKA OTULAK
Beneficjent
PROTEKTOR (FUNKCJA NADZORCZA) W KI FOUNDATION FUNDACJI PRYWATNEJ Z SIEDZIBĄ NA MALCIE, BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM POSIADAJĄCYM 55 555 ZŁ WKŁADU W SPÓŁCE CONERGA 2010 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K., KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI ZGŁASZAJĄCEJ. WKŁAD SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ DO ZGŁASZAJĄCEJ SPÓŁKI JAWNEJ WYNOSI 200 000 ZŁ.
FRANCIS VASSALLO
Beneficjent
OSOBA TA PEŁNI FUNKCJĘ ZARZĄDCZĄ JAKO REPREZENTANT ADMINISTRATORA KI FOUNDATION, FUNDACJI PRYWATNEJ Z SIEDZIBĄ NA MALCIE, BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM POSIADAJĄCYM 55 555 ZŁ WKŁADU W SPÓŁCE CONERGA 2010 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K., KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI ZGŁASZAJĄCEJ. WKŁAD SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ DO ZGŁASZAJĄCEJ SPÓŁKI JAWNEJ WYNOSI 200 000 ZŁ.
DARIUSZ KAMIŃSKI
Beneficjent
WSKAZANA OSOBA JEST WIĘKSZOŚCIOWYM WSPÓLNIKIEM (90 % UDZIAŁÓW) W SPÓŁCE CONERGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM ZARZĄDZAJĄCYM SPÓŁKI ZGŁASZAJĄCEJ. WKŁAD WSPÓLNIKA ZARZĄDZAJĄCEGO DO SPÓŁKI ZGŁASZAJĄCEJ WYNOSI 6 ZŁ.
ZAŁOŻYCIEL I BENEFICJENT KI FOUNDATION, FUNDACJI PRYWATNEJ Z SIEDZIBĄ NA MALCIE, BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM POSIADAJĄCYM 55 555 ZŁ WKŁADU W SPÓŁCE CONERGA 2010 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K., KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI ZGŁASZAJĄCEJ. WKŁAD SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ DO ZGŁASZAJĄCEJ SPÓŁKI JAWNEJ WYNOSI 200 000 ZŁ.
2010-12-02
2012-08-31
SŁOMIŃSKIEGO, 5, WARSZAWA, 00-195, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie