KRS 0000563126
NIP9512394521
REGON36181422000000
NazwaANNOMALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaANNOMALIA
Data rejestracji 18 cze 2015 (9 lat temu) 18 cze 2015
Data usunięcia 28 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJE JEROZOLIMSKIE, 100, WARSZAWA, 00-807, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email AD@ANNOMALIA.PL
Dane podatkowe
NIP 9512394521
data rejestracji 31 paź 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 07 sie 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#1419 PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY #1414 PRODUKCJA BIELIZNY #3213 PRODUKCJA SZTUCZNEJ BIŻUTERII I WYROBÓW PODOBNYCH #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #932 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNAMACIEJ ANDRZEJ ZIENTARA
Beneficjent
ANNA BEATA ANNOMALIA
zgłaszający - członek zarządu
Wspólnik
2015-06-18
2016-11-21
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000 ZŁOTYCH
36037248700000
ANNA BEATA ANNOMALIA
Wspólnik
2015-06-18
2021-07-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
MAJKA EWA MŁYNARCZYK
Wspólnik
2016-11-21
2021-03-19
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 000 ZŁ
Wspólnik
2021-07-08
2022-11-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
36581482000000
ANNA BEATA ANNOMALIA
Prokurent
2016-11-21
2021-03-19
SAMOISTNA
MACIEJ ANDRZEJ ZIENTARA
Beneficjent
MACIEJ ANDRZEJ ZIENTARA POSIADA POWYŻEJ 25% GŁOSÓW W SPÓŁCE OPTIMA ONE SP. Z O.O., KTÓRA TO SPÓŁKA JEST WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI POD FIRMĄ SULVOQ SP. Z O.O., BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
ANNA BEATA MŁYNARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2015-06-18
2016-11-21
MAJKA EWA MŁYNARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2016-11-21
2021-03-19
ANNA BEATA ANNOMALIA
PREZES ZARZĄDU
2021-03-19
2022-11-28
2015-06-18
2016-11-21
UL. KUROPATWY, 34H, WARSZAWA, 02-892, WARSZAWA, POLSKA
2016-11-21
2021-03-19
AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 85, WARSZAWA, 02-001, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie