KRS 0000559781
NIP9231695277
REGON36159772200000
NazwaJANTEX LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaJANTEX LOGISTIC
Data rejestracji 26 maj 2015 (9 lat temu) 26 maj 2015
Data usunięcia 18 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 89, STARA TUCHORZA, 64-232, STARA TUCHORZA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5229A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIJAN WALENTY ŁUGOWSKI
Beneficjent
TERESA ELŻBIETA ŁUGOWSKA
Beneficjent
DANIEL ADAMCZAK
reprezentant
JAN WALENTY ŁUGOWSKI
Wspólnik
2015-05-26
2018-12-06
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00 ZŁ
ŁUKASZ ŁUGOWSKI
Wspólnik
2015-05-26
2018-12-06
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550,00 ZŁ
Wspólnik
2018-12-06
2023-01-18
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
30244142000000
ŁUKASZ ŁUGOWSKI
Likwidator
2020-07-03
2023-01-18
JAN WALENTY ŁUGOWSKI
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI JANTEX FOODSERVICE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - WSPÓLNIKA SPÓŁKI JANTEX LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TERESA ELŻBIETA ŁUGOWSKA
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI JANTEX FOODSERVICE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - WSPÓLNIKA SPÓŁKI JANTEX LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
DANIEL ADAMCZAK
PREZES ZARZĄDU
2015-05-26
2020-07-03
2015-05-26
2020-07-03
JANTEX LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie