KRS 0000492284
NIP9231693918
REGON30261911900000
NazwaJANTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaJANTEX
Data rejestracji 02 sty 2014 (11 lat temu) 02 sty 2014
Data usunięcia 22 lip 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 89, STARA TUCHORZA, 64-232, STARA TUCHORZA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 11022000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9231693918
data rejestracji 02 sty 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 kwi 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4721Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWJAN WALENTY ŁUGOWSKI
Beneficjent
TERESA ELŻBIETA ŁUGOWSKA
Beneficjent
ŁUKASZ ŁUGOWSKI
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
TERESA ELŻBIETA ŁUGOWSKA
Wspólnik
2014-01-02
2020-08-10
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.200.000,00 ZŁ
Wspólnik
2019-05-08
2024-07-22
800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.800.000,00 ZŁ
30244142000000
JAN WALENTY ŁUGOWSKI
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI JANTEX FOODSERVICE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , KTÓRA TO JEST WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI ZGŁASZANEJ
TERESA ELŻBIETA ŁUGOWSKA
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI JANTEX FOODSERVICE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , KTÓRA TO JEST WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI ZGŁASZANEJ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ŁUKASZ ŁUGOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-01-02
2024-07-22
TERESA ELŻBIETA ŁUGOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-01-02
2024-07-22
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie