KRS 0000453688
NIP9231693315
REGON30238027900000
NazwaJANTEX FOODSERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaJANTEX FOODSERVICE
Data rejestracji 18 mar 2013 (12 lat temu) 18 mar 2013
Data usunięcia 03 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 89, STARA TUCHORZA, 64-232, STARA TUCHORZA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHJAN WALENTY ŁUGOWSKI
Beneficjent
JAN WALENTY ŁUGOWSKI
reprezentant
JAN WALENTY ŁUGOWSKI
Wspólnik
2013-03-18
2022-08-03
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ
KATARZYNA ŁUGOWSKA
Wspólnik
2013-03-18
2022-08-03
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
ŁUKASZ ŁUGOWSKI
Likwidator
2020-11-20
2022-08-03
JAN WALENTY ŁUGOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
TOMASZ KAŁDOŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-03-18
2014-07-31
JAN WALENTY ŁUGOWSKI
PREZES
2014-07-31
2020-11-20
2013-03-18
2014-07-31
TOP FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-07-31
2020-11-20
JANTEX FOODSERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-03-18
2015-01-27
ŹRÓDLANA, 20, WOLSZTYN, 64-200, WOLSZYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie