KRS 0000552705
NIP7831725034
REGON36123025200000
NazwaCHRONOS GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCHRONOS GRUPA
Data rejestracji 10 kwi 2015 (9 lat temu) 10 kwi 2015
Data usunięcia 09 lis 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. HUGONA KOŁŁĄTAJA, 6, LUBOŃ, 62-030, LUBOŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2507300,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7831725034
data rejestracji 28 lis 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 19 kwi 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEBARTOSZ MAREK GRYCZ
Beneficjent
BARTOSZ MAREK GRYCZ
reprezentant
Wspólnik
2015-04-10
2015-08-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
14695264100000
BARTOSZ MAREK GRYCZ
Wspólnik
2015-08-28
2015-10-15
50.145 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.507.250 PLN
CHRONOS DEVELOPMENT SCSP
Wspólnik
2015-10-15
2015-11-09
50.145 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.507.250 PLN
BARTOSZ MAREK GRYCZ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI JEDEN CZŁONEK, JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
BOGDAN JACEK DUDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-04-10
2015-08-28
MAŁGORZATA PNIEWSKA GRYCZ
PREZES ZARZĄDU
2015-08-28
2015-11-09
2015-04-10
2015-08-28
KINGFISHER 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-04-10
2015-08-28
UL. SEWERYNA MIELŻYŃSKIEGO, 14, POZNAŃ, 61-725, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie